9. augustSteffen Matthias Saltofte blir med i styretBlackWood Ventures ApSSteffen Matthias Saltofte blir med i styret for BlackWood Ventures ApS.Se mere
9. augustSteffen Matthias Saltofte blir med i styretBlackWood Capital Partners ApSSteffen Matthias Saltofte blir med i styret for BlackWood Capital Partners ApS.Se mere
25. aprilOverskudd på DKK 74.208 Christen Købkes Gade 16 ApSChristen Købkes Gade 16 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
24. aprilOverskudd på DKK 65.433 Saltofte ApSSaltofte ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
22. aprilOverskudd på DKK 6.138 Eckersbergsgade 37 ApSEckersbergsgade 37 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 161.810 Saltofte ApSSaltofte ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 82.768 Christen Købkes Gade 16 ApSChristen Købkes Gade 16 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 87.726 Eckersbergsgade 37 ApSEckersbergsgade 37 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2022Overskudd på DKK 29.372 Saltofte ApSSaltofte ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2022Overskudd på DKK 63.524 Christen Købkes Gade 16 ApSChristen Købkes Gade 16 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2022Overskudd på DKK 42.008 Eckersbergsgade 37 ApSEckersbergsgade 37 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2021Overskudd på DKK 36.837 Eckersbergsgade 37 ApSEckersbergsgade 37 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2021Overskudd på DKK 52.445 Saltofte ApSSaltofte ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2021Overskudd på DKK 31.433 Christen Købkes Gade 16 ApSChristen Købkes Gade 16 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2020Overskudd på DKK 83.531 Saltofte ApSSaltofte ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2020Overskudd på DKK 57.850 Eckersbergsgade 37 ApSEckersbergsgade 37 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2020Overskudd på DKK 33.697 Christen Købkes Gade 16 ApSChristen Købkes Gade 16 ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. mars 2019 til 31. desember 2019. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2019Nytt navn: Saltofte ApSSaltofte Holding ApSSaltofte Holding ApS skifter navn til Saltofte ApS. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2019Overskudd på DKK 35.577 Eckersbergsgade 37 ApSEckersbergsgade 37 ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. oktober 2017 til 31. desember 2018. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2019Overskudd på DKK 27.257 Saltofte Holding ApSSaltofte Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. oktober 2017 til 31. desember 2018. Steffen Matthias Saltofte er medlem af ledelsen.Se mere