28. aprilOverskudd på DKK 1,7 mio.AAGE OG ANNA GRAM FONDENAAGE OG ANNA GRAM FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steffen Schmidt er medlem av styret.Se mere
22. aprilUnderskudd på DKK 922.366 BRØDRENE GRAM INVEST A/SBRØDRENE GRAM INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steffen Schmidt er medlem av styret.Se mere
5. februarSteffen Schmidt blir med i styretBRØDRENE GRAM INVEST A/SSteffen Schmidt blir med i styret for BRØDRENE GRAM INVEST A/S.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 2,1 mio.AAGE OG ANNA GRAM FONDENAAGE OG ANNA GRAM FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steffen Schmidt er medlem av styret.Se mere
5. juli 2022AdresseendringAAGE OG ANNA GRAM FONDENAAGE OG ANNA GRAM FONDEN flytter fra Aabenraa til Værløse. Steffen Schmidt er medlem av styret.Se mere
1. april 2022Overskudd på DKK 2,6 mio.AAGE OG ANNA GRAM FONDENAAGE OG ANNA GRAM FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Steffen Schmidt er medlem av styret.Se mere
18. mars 2022Erstatning i styretAAGE OG ANNA GRAM FONDEN6 endringer i styret for AAGE OG ANNA GRAM FONDEN. Steffen Schmidt er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juli 2021Torben Eskildsen blir med i styretAAGE OG ANNA GRAM FONDENTorben Eskildsen blir med i styret for AAGE OG ANNA GRAM FONDEN. Steffen Schmidt er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 471.047 AAGE OG ANNA GRAM FONDENAAGE OG ANNA GRAM FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Steffen Schmidt er medlem av styret.Se mere
29. juni 2021Steffen Schmidt blir med i styretAAGE OG ANNA GRAM FONDENSteffen Schmidt blir med i styret for AAGE OG ANNA GRAM FONDEN.Se mere
26. april 2018Steffen Schmidt slutter som adm. direktørAKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1993Steffen Schmidt slutter som adm. direktør i AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1993.Se mere
26. april 2018Steffen Schmidt forlater styretAKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1993Steffen Schmidt forlater styret for AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1993 etter en periode på 14 år.Se mere
6. oktober 2017Underskudd på DKK 149.381 AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1993AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1993 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Steffen Schmidt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. oktober 2016Underskudd på DKK 2,2 mio.AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1993AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1993 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Steffen Schmidt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. oktober 2015Underskudd på DKK 607.464 AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1993AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1993 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Steffen Schmidt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. oktober 2014Underskudd på DKK 1,1 mio.AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1993AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1993 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Steffen Schmidt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. desember 2013Steffen Schmidt slutter som adm. direktørP. J. SCHMIDT HOLDING A/SSteffen Schmidt slutter som adm. direktør i P. J. SCHMIDT HOLDING A/S.Se mere
2. desember 2013Steffen Schmidt forlater styretP. J. SCHMIDT HOLDING A/SSteffen Schmidt forlater styret for P. J. SCHMIDT HOLDING A/S etter en periode på 54 år.Se mere
29. november 2013AdresseendringP. J. SCHMIDT HOLDING A/SP. J. SCHMIDT HOLDING A/S flytter fra Charlottenlund til Vejle. Steffen Schmidt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. oktober 2013Overskudd på DKK 1,1 mio.AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1993AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1993 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Steffen Schmidt er adm. direktør i virksomheten.Se mere