30. maiEndring i eierkretsenBakken Bears A/SClaus Harald Hommelhoff reduserer sitt reelle eierskap av Bakken Bears A/S. Steffen Wich er medlem av styret.Se mere
27. maiEndring i eierkretsenBakken Bears A/S4 personer endrer deres reelle eierskab av Bakken Bears A/S. Steffen Wich er medlem av styret.Se mere
23. aprilNiels Fensby blir med i styretHANDELSSELSKABET MÅLET ApSNiels Fensby erstatter Steffen Wich i styret for HANDELSSELSKABET MÅLET ApS etter en periode på 13 år.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 130.393 HANDELSSELSKABET MÅLET ApSHANDELSSELSKABET MÅLET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steffen Wich er medlem av styret.Se mere
24. marsOverskudd på DKK 522.348 VEJLBY-RISSKOV HALLEN E/FVEJLBY-RISSKOV HALLEN E/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steffen Wich er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. marsOverskudd på DKK 130.972 V-R-H SERVICE ApSV-R-H SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steffen Wich er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. januarMichael Bent Jakobsen forlater styretBakken Bears A/SMichael Bent Jakobsen forlater styret for Bakken Bears A/S etter en periode på 4 år. Steffen Wich er fortsatt styremedlem.Se mere
4. desember 2023Underskudd på DKK 6,0 mio.Bakken Bears A/SBakken Bears A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Steffen Wich er medlem av styret.Se mere
27. november 2023Michael Melchior blir med i styretBakken Bears A/SMichael Melchior blir med i styret for Bakken Bears A/S. Steffen Wich er fortsatt styremedlem.Se mere
19. september 2023Ole Keldorf Jensen blir med i styretAarhus IdrætsfondOle Keldorf Jensen erstatter Steffen Wich i styret for Aarhus Idrætsfond etter en periode på 9 år.Se mere
6. juli 2023Underskudd på DKK 52.779 Aarhus IdrætsfondAarhus Idrætsfond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steffen Wich er medlem av styret.Se mere
20. juni 2023Ny bransje: Drift af sportsanlægHANDELSSELSKABET MÅLET ApSTidligere bransje: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. Steffen Wich er medlem av styret.Se mere
19. mai 2023Overskudd på DKK 54.229 HANDELSSELSKABET MÅLET ApSHANDELSSELSKABET MÅLET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steffen Wich er medlem av styret.Se mere
12. mai 2023Servicemedarbejder med speciale i rengøring søges i Vejlby-Risskov HallerneVEJLBY-RISSKOV HALLEN E/F · AarhusVEJLBY-RISSKOV HALLEN E/F søger ny medarbejder i Aarhus på fuld tid. Kontaktperson: Emma-Louise Wich. Steffen Wich er adm. direktør i virksomheten.Se jobopslag
27. mars 2023René Lykke Wethelund forlater styretBakken Bears A/SRené Lykke Wethelund forlater styret for Bakken Bears A/S etter en periode på 12 år. Steffen Wich er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mars 2023Overskudd på DKK 400.551 VEJLBY-RISSKOV HALLEN E/FVEJLBY-RISSKOV HALLEN E/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steffen Wich er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. februar 2023Overskudd på DKK 21.797 V-R-H SERVICE ApSV-R-H SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steffen Wich er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. januar 2023Kim Heimann Thorsell blir med i styretV-R-H SERVICE ApSKim Heimann Thorsell blir med i styret for V-R-H SERVICE ApS. Steffen Wich er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2023Kim Heimann Thorsell blir med i styretVEJLBY-RISSKOV HALLEN E/FKim Heimann Thorsell blir med i styret for VEJLBY-RISSKOV HALLEN E/F. Steffen Wich er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. desember 2022Steffen Wich forlater styretVEJLBY-RISSKOV HALLEN E/FSteffen Wich forlater styret for VEJLBY-RISSKOV HALLEN E/F etter en periode på 2 år.Se mere