27. juniOverskudd på DKK 1,6 mio.Gabler Danmark A/SGabler Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stein Aksel Bjerkvik er styreleder.Se mere
10. juli 2023Underskudd på DKK 1,5 mio.Gabler Danmark A/SGabler Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 23. juni 2022 til 31. desember 2022. Stein Aksel Bjerkvik er styreleder.Se mere
1. mai 2023Elín Rut Stefánsdóttir blir adm. direktørGabler Danmark A/SElín Rut Stefánsdóttir blir adm. direktør i Gabler Danmark A/S. Stein Aksel Bjerkvik er styreleder.Se mere
30. april 2023Steen Nedergaard Gram-Hanssen forlater ledelsenGabler Danmark A/SSteen Nedergaard Gram-Hanssen forlater ledelsen for Gabler Danmark A/S etter en periode på 10 måneder. Stein Aksel Bjerkvik er styreleder.Se mere
31. oktober 2022AdresseendringGabler Danmark A/SGabler Danmark A/S flytter fra Hellerup til København K. Stein Aksel Bjerkvik er styreleder.Se mere
28. september 2022AdresseendringGabler Danmark A/SGabler Danmark A/S flytter til ny adresse i Hellerup. Stein Aksel Bjerkvik er styreleder.Se mere
23. juni 2022StiftelseGabler Danmark A/SGabler Danmark A/S stiftes i bransjen andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring. Stein Aksel Bjerkvik er styreleder.Se mere