20. desember 2023AdresseendringVESTVIND ApSVESTVIND ApS flytter til ny adresse i Thyborøn. Stella Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2023Stella Marie Andersen blir med i ledelsenVESTVIND ApSStella Marie Andersen erstatter Preben Andersen i ledelsen for VESTVIND ApS etter en periode på 18 år.Se mere
30. juni 2012John O'Brien Kirk blir ny styrelederL 147 A/SJohn O'Brien Kirk erstatter Stella Marie Andersen som styreleder hos L 147 A/S etter en periode på 7 år.Se mere
30. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortL 147 A/SL 147 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Stella Marie Andersen er styreleder.Se mere
23. mai 2012AdresseendringL 147 A/SL 147 A/S flytter fra Gjerlev J til Hadsund. Stella Marie Andersen er styreleder.Se mere
31. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortL 147 A/SL 147 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Stella Marie Andersen er styreleder.Se mere
7. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortL 147 A/SL 147 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Stella Marie Andersen er styreleder.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortL 147 A/SL 147 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Stella Marie Andersen er styreleder.Se mere
23. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortL 147 A/SL 147 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Stella Marie Andersen er styreleder.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortL 147 A/SL 147 A/S offentliggjør regnskap for perioden 12. desember 2005 til 31. desember 2006. Stella Marie Andersen er styreleder.Se mere
12. desember 2005StiftelseL 147 A/SL 147 A/S stiftes i bransjen uoplyst. Stella Marie Andersen er styreleder.Se mere