1. augustRami Skytte Khazouh blir med i ledelsenDan Energy ApSRami Skytte Khazouh blir med i ledelsen for Dan Energy ApS. Sten Mortensen eier 20% av virksomheten.Se mere
1. augustAdresseendringDan Energy ApSDan Energy ApS flytter fra Hjørring til Østervrå. Sten Mortensen eier 20% av virksomheten.Se mere
31. juliSten Mortensen forlater ledelsenDan Energy ApSSten Mortensen forlater ledelsen for Dan Energy ApS etter en periode på 2 år.Se mere
20. juniEndring i eierkretsenDan Energy ApSSten Mortensen reduserer sitt reelle eierskap av Dan Energy ApS.Se mere
2. februarOverskudd på DKK 161.935 Byens Elteknik ApSByens Elteknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sten Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. februarOverskudd på DKK 105.430 STEN MORTENSEN INVEST ApSSTEN MORTENSEN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sten Mortensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. januarOverskudd på DKK 125.200 Dan Energy ApSDan Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. januar 2023 til 31. desember 2023. Sten Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2023AdresseendringDan Energy ApSDan Energy ApS flytter til ny adresse i Hjørring. Sten Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2023Per Møller forlater ledelsenDan Energy ApSPer Møller forlater ledelsen for Dan Energy ApS etter en periode på 10 måneder. Sten Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2023Endring i eierkretsenDan Energy ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Dan Energy ApS. Sten Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2023 · Vores-hjorring.dkNye virksomheder i Hjørring i sidste månedDan Energy ApS , Grønnevang 8, 9800 Hjørring Dan Energy ApS tilhører branchen Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr og er ejet af Per Møller, Richardt Hjermitslev Løgtholt Thomsen, Sten Mortensen og Christian Bjerregaard Carlsen. Les artikkel
4. februar 2023 · NordsøPostenStærkt firkløver vil styrke den grønne omstillingEntreprenør, stifter og medindehaver af Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S Sten Mortensen. Les artikkel
31. januar 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.Byens Elteknik ApSByens Elteknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sten Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2023Overskudd på DKK 558.668 STEN MORTENSEN INVEST ApSSTEN MORTENSEN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sten Mortensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. januar 2023StiftelseDan Energy ApSDan Energy ApS stiftes i bransjen engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Sten Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2022Overskudd på DKK 425.496 STEN MORTENSEN INVEST ApSSTEN MORTENSEN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Sten Mortensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. februar 2022Overskudd på DKK 872.981 Byens Elteknik ApSByens Elteknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Sten Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2021Overskudd på DKK 294.249 STEN MORTENSEN INVEST ApSSTEN MORTENSEN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Sten Mortensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. februar 2021Overskudd på DKK 605.453 Byens Elteknik ApSByens Elteknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Sten Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.STEN MORTENSEN INVEST ApSTidligere bransje: Uoplyst. Sten Mortensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere