28. augustAdresseendringPowered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskabPowered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab flytter til ny adresse i København S. Sten Peters er medlem af ledelsen.Se mere
20. juniUnderskudd på DKK 413.193 SPLK Invest ApSSPLK Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. september 2022 til 31. desember 2023. Sten Peters eier 50% av virksomheten.Se mere
21. maiAdresseendringSTP 7714 ApSSTP 7714 ApS flytter til ny adresse i København S. Sten Peters er medlem af ledelsen.Se mere
21. maiAdresseendringPowered-By Komplementar ApSPowered-By Komplementar ApS flytter fra Charlottenlund til København S. Sten Peters er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2023Sten Peters forlater styretDeloitte Pension Management Brokers P/SSten Peters forlater styret for Deloitte Pension Management Brokers P/S etter en periode på 5 år.Se mere
30. november 2023AdresseendringSTP 7714 ApSSTP 7714 ApS flytter til ny adresse i København S. Sten Peters er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2023AdresseendringPowered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskabPowered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab flytter fra Charlottenlund til København S. Sten Peters er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2023StiftelsePowered-By Invest ApSPowered-By Invest ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Sten Peters eier 50% av virksomheten.Se mere
16. november 2023Jakob Boutrup Ditlevsen blir med i ledelsenDSP Feeder No. 1 2023 ApSJakob Boutrup Ditlevsen erstatter Sten Peters i ledelsen for DSP Feeder No. 1 2023 ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
3. november 2023Erstatning i styretPowered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab4 endringer i styret for Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Sten Peters er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2023Endring i eierkretsenPowered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskabSten Peters er ikke lenger registrert som reell eier av Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab.Se mere
3. november 2023Ny bransje: Bogføring og revision: skatterådgivningPowered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskabTidligere bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Sten Peters er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2023Nytt navn: Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskabPowered-By P/SPowered-By P/S skifter navn til Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Sten Peters er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2023Underskudd på DKK 9,8 mio.STP 7714 ApSSTP 7714 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Sten Peters er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2023Underskudd på DKK 14 mio.LKSP Invest ApSLKSP Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Sten Peters eier 50% av virksomheten.Se mere
16. oktober 2023Overskudd på DKK 36.437 Deloitte Pension Management Brokers P/SDeloitte Pension Management Brokers P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Sten Peters er styreleder.Se mere
6. september 2023StiftelsePowered-By P/SPowered-By P/S stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Sten Peters er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2023StiftelsePowered-By Komplementar ApSPowered-By Komplementar ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Sten Peters er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2023StiftelseDSP Feeder No. 1 2023 ApSDSP Feeder No. 1 2023 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Sten Peters er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2022Overskudd på DKK 225.610 Deloitte Pension Management Brokers P/SDeloitte Pension Management Brokers P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Sten Peters er styreleder.Se mere