HARLAN SCANDINAVIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Stephen Josef Johan Maria Corneel Hillen er medlem av styret.
HARLAN SCANDINAVIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Stephen Josef Johan Maria Corneel Hillen er medlem av styret.
HARLAN SCANDINAVIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. januar 2003 til 31. desember 2003. Stephen Josef Johan Maria Corneel Hillen er medlem av styret.