12. mars 2015Stephen Michael Dobronyi forlater ledelsenQIC HOLDINGS ApSStephen Michael Dobronyi forlater ledelsen for QIC HOLDINGS ApS etter en periode på 3 år.Se mere
17. november 2014Robert Gordon Victor Purves blir med i ledelsenQIC HOLDINGS ApSRobert Gordon Victor Purves blir med i ledelsen for QIC HOLDINGS ApS. Stephen Michael Dobronyi er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2014Alistair Angus Hugh Ross forlater ledelsenQIC HOLDINGS ApSAlistair Angus Hugh Ross forlater ledelsen for QIC HOLDINGS ApS etter en periode på 3 år. Stephen Michael Dobronyi er medlem af ledelsen.Se mere
6. august 2014Regnskap for 2013 offentligjortQIC HOLDINGS ApSQIC HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Stephen Michael Dobronyi er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2013Regnskap for 2012 offentligjortQIC HOLDINGS ApSQIC HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. september 2011 til 31. desember 2012. Stephen Michael Dobronyi er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2011AdresseendringQIC HOLDINGS ApSQIC HOLDINGS ApS flytter til ny adresse i Holte. Stephen Michael Dobronyi er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2011Ny bransje: Finansielle holdingselskaberQIC HOLDINGS ApSTidligere bransje: Uoplyst. Stephen Michael Dobronyi er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2011StiftelseQIC HOLDINGS ApSQIC HOLDINGS ApS stiftes i bransjen uoplyst. Stephen Michael Dobronyi er medlem af ledelsen.Se mere