9. august 2019Stephen Robert Douglas forlater styretEmporium A/SStephen Robert Douglas forlater styret for Emporium A/S etter en periode på 2 år.Se mere
11. juni 2019Underskudd på DKK 59.632 Emporium A/SEmporium A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Stephen Robert Douglas er medlem av styret.Se mere
25. juni 2018Underskudd på DKK 197.711 Emporium A/SEmporium A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Stephen Robert Douglas er medlem av styret.Se mere
30. mai 2018AdresseendringEmporium A/SEmporium A/S flytter fra Herning til Frederiksberg C. Stephen Robert Douglas er medlem av styret.Se mere
20. juni 2017Underskudd på DKK 237.413 Emporium A/SEmporium A/S offentliggjør regnskap for perioden 20. oktober 2015 til 31. desember 2016. Stephen Robert Douglas er medlem av styret.Se mere
1. juni 2017Stephen Robert Douglas blir med i styretEmporium A/SStephen Robert Douglas erstatter Bent Ahle Fjord i styret for Emporium A/S etter en periode på 2 år.Se mere
1. juni 2017Endring i eierkretsenEmporium A/SMads Lyst Benthien registrert som reell eier av Emporium A/S. Stephen Robert Douglas er medlem av styret.Se mere