17. januar 2020Steven Kragh Krogh slutter som adm. direktørArturus IVSSteven Kragh Krogh slutter som adm. direktør i Arturus IVS.Se mere
17. januar 2020Steven Kragh Krogh forlater ledelsenSK Seven IVSSteven Kragh Krogh forlater ledelsen for SK Seven IVS etter en periode på 3 år.Se mere
17. januar 2020Endring i eierkretsenSK Seven IVSSteven Kragh Krogh er ikke lenger registrert som reell eier av SK Seven IVS.Se mere
17. januar 2020Endring i eierkretsenArturus IVSSteven Kragh Krogh er ikke lenger registrert som reell eier av Arturus IVS.Se mere
26. juni 2019Underskudd på DKK 7.101 Arturus IVSArturus IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Steven Kragh Krogh er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. juni 2019Underskudd på DKK 5.000 SK Seven IVSSK Seven IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Steven Kragh Krogh er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2018Overskudd på DKK 17.940 Arturus IVSArturus IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 31. desember 2017. Steven Kragh Krogh er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. juni 2018Overskudd på DKK 0 SK Seven IVSSK Seven IVS offentliggjør regnskap for perioden 18. januar 2017 til 31. desember 2017. Steven Kragh Krogh er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2017Endring i eierkretsenArturus IVSSteven Kragh Krogh registrert som reell eier av Arturus IVS.Se mere
1. mai 2017StiftelseArturus IVSArturus IVS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Steven Kragh Krogh er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mars 2017Endring i eierkretsenSK Seven IVSSteven Kragh Krogh registrert som reell eier av SK Seven IVS.Se mere
18. januar 2017StiftelseSK Seven IVSSK Seven IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Steven Kragh Krogh er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2007Steven Kragh Krogh forlater ledelsenSK SEVEN ApSSteven Kragh Krogh forlater ledelsen for SK SEVEN ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
30. mars 2007StiftelseSK SEVEN ApSSK SEVEN ApS stiftes i bransjen uoplyst. Steven Kragh Krogh er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2004Steven Kragh Krogh forlater styretCKW ApSSteven Kragh Krogh forlater styret for CKW ApS etter en periode på 1 år.Se mere
28. mai 2004Steven Kragh Krogh forlater ledelsenCKW HOLDING ApSSteven Kragh Krogh forlater ledelsen for CKW HOLDING ApS etter en periode på 1 år.Se mere
8. mai 2003Annemette Heller slutter som adm. direktørCKW ApSAnnemette Heller slutter som adm. direktør i CKW ApS. Steven Kragh Krogh er medlem av styret.Se mere
8. mai 2003Steven Kragh Krogh blir med i styretCKW ApSSteven Kragh Krogh blir med i styret for CKW ApS.Se mere
8. mai 2003Christian Rosenius Clausen blir med i ledelsenCKW ApSChristian Rosenius Clausen blir med i ledelsen for CKW ApS. Steven Kragh Krogh er medlem av styret.Se mere
8. mai 2003AdresseendringCKW ApSCKW ApS flytter fra København K til Farum. Steven Kragh Krogh er medlem av styret.Se mere