18. desember 2023Overskudd på DKK 0 PR INVEST, RØNDE ApSPR INVEST, RØNDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Stig Alnøe Lindemann er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2023Underskudd på DKK 709.729 PR ELECTRONICS HOLDING ApSPR ELECTRONICS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Stig Alnøe Lindemann er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2023Overskudd på DKK 94 mio.PR Electronics A/SPR Electronics A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Stig Alnøe Lindemann er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2023Overskudd på DKK 0 ORION TECH ApSORION TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Stig Alnøe Lindemann er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023Simon Bisbo blir ny styrelederPR INVEST, RØNDE ApSSimon Bisbo erstatter Claus Berner Nielsen som styreleder hos PR INVEST, RØNDE ApS etter en periode på 11 år. Stig Alnøe Lindemann er medlem af ledelsen.Se mere
9. august 2023 · Electronic SupplySommerens rokader: Nye ansigter hos ETK EMS, Foss, Universal Robots..Claus Berner Nielsen er udtrådt som administrerende direktør hos PR Electronics Holding ApS, mens Simon Bisbo og Stig Alnøe Lindemann er indtrådt i direktionen. Les artikkel
12. juli 2023Claus Berner Nielsen slutter som adm. direktørPR ELECTRONICS HOLDING ApSClaus Berner Nielsen slutter som adm. direktør i PR ELECTRONICS HOLDING ApS. Stig Alnøe Lindemann er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
12. juli 2023Erstatning i styretPR ELECTRONICS HOLDING ApS6 endringer i styret for PR ELECTRONICS HOLDING ApS. Stig Alnøe Lindemann er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023Erstatning i styretPR Electronics A/S7 endringer i styret for PR Electronics A/S. Stig Alnøe Lindemann er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023Stig Alnøe Lindemann blir med i ledelsenPR ELECTRONICS HOLDING ApSStig Alnøe Lindemann blir med i ledelsen for PR ELECTRONICS HOLDING ApS.Se mere
12. juli 2023Endring i eierkretsenPR Electronics A/SKim Thomas Rasmussen er ikke lenger registrert som reell eier av PR Electronics A/S. Stig Alnøe Lindemann er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023Endring i eierkretsenPR ELECTRONICS HOLDING ApSKim Thomas Rasmussen er ikke lenger registrert som reell eier av PR ELECTRONICS HOLDING ApS. Stig Alnøe Lindemann er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2022Overskudd på DKK 0 PR INVEST, RØNDE ApSPR INVEST, RØNDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Stig Alnøe Lindemann er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2022Overskudd på DKK 0 ORION TECH ApSORION TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Stig Alnøe Lindemann er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2022Overskudd på DKK 41 mio.PR Electronics A/SPR Electronics A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Stig Alnøe Lindemann er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2022Simon Bisbo blir adm. direktørPR Electronics A/SSimon Bisbo erstatter Kim Thomas Rasmussen som adm. direktør i PR Electronics A/S. Stig Alnøe Lindemann er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
3. november 2021Overskudd på DKK 0 ORION TECH ApSORION TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Stig Alnøe Lindemann er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2021Overskudd på DKK 0 PR INVEST, RØNDE ApSPR INVEST, RØNDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Stig Alnøe Lindemann er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 2021Overskudd på DKK 51 mio.PR Electronics A/SPR Electronics A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Stig Alnøe Lindemann er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberPR INVEST, RØNDE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Stig Alnøe Lindemann er medlem af ledelsen.Se mere