30. maiOverskudd på DKK 375.728 BYGGESELSKABET GRUNDTVIGS ALLE ApSBYGGESELSKABET GRUNDTVIGS ALLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. maiUnderskudd på DKK 10.065 SAG ApSSAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. maiOverskudd på DKK 415.648 STIG HOLDING AF 1. JANUAR 2005 ApSSTIG HOLDING AF 1. JANUAR 2005 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. aprilUnderskudd på DKK 56.849 A & T ApSA & T ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januarAdresseendringBYGGESELSKABET GRUNDTVIGS ALLE ApSBYGGESELSKABET GRUNDTVIGS ALLE ApS flytter fra Esbjerg til Aarhus C. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januarAdresseendringSAG ApSSAG ApS flytter fra Esbjerg til Aarhus C. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2023AdresseendringSTIG HOLDING AF 1. JANUAR 2005 ApSSTIG HOLDING AF 1. JANUAR 2005 ApS flytter fra Esbjerg til København S. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 108.293 STIG HOLDING AF 1. JANUAR 2005 ApSSTIG HOLDING AF 1. JANUAR 2005 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 5.218 SAG ApSSAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 129.139 BYGGESELSKABET GRUNDTVIGS ALLE ApSBYGGESELSKABET GRUNDTVIGS ALLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2023Underskudd på DKK 5.039 A & T ApSA & T ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 240.441 STIG HOLDING AF 1. JANUAR 2005 ApSSTIG HOLDING AF 1. JANUAR 2005 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 147.925 BYGGESELSKABET GRUNDTVIGS ALLE ApSBYGGESELSKABET GRUNDTVIGS ALLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2022Underskudd på DKK 48.656 SAG ApSSAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2022Underskudd på DKK 117.810 A & T ApSA & T ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. juni 2020 til 30. september 2021. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2021AdresseendringSAG ApSSAG ApS flytter fra København S til Esbjerg. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2021Ny bransje: Anden udlejning af boligerSAG ApSTidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Stig Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2021Endring i eierkretsenS.A. INVEST 2012 ApSStig Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av S.A. INVEST 2012 ApS.Se mere
8. november 2021Endring i eierkretsenANDERSEN & VEJGAARD ApSStig Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av ANDERSEN & VEJGAARD ApS.Se mere
16. juli 2021Stig Andersen forlater ledelsenA & L I/SStig Andersen forlater ledelsen for A & L I/S etter en periode på 9 år.Se mere