28. mai 1998Gunnar Kjell-Arne Lindbäck blir med i styretLESJOFORS HOLDING A/SGunnar Kjell-Arne Lindbäck erstatter Stig Bertil Robertsson i styret for LESJOFORS HOLDING A/S etter en periode på 1 år.Se mere
28. mai 1998Stig Bertil Robertsson forlater styret'LESJOFORS A/S'Stig Bertil Robertsson forlater styret for 'LESJOFORS A/S' etter en periode på 5 år.Se mere
13. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjort'LESJOFORS A/S''LESJOFORS A/S' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Stig Bertil Robertsson er medlem av styret.Se mere
28. desember 1996Nytt navn: LESJOFORS HOLDING A/SA/S PSE NR. 5079A/S PSE NR. 5079 skifter navn til LESJOFORS HOLDING A/S. Stig Bertil Robertsson er styreleder.Se mere
27. desember 1996Stig Bertil Robertsson blir med i styretA/S PSE NR. 5079Stig Bertil Robertsson blir med i styret for A/S PSE NR. 5079.Se mere
27. desember 1996Bengt Roland Gustafsson blir med i ledelsenA/S PSE NR. 5079Bengt Roland Gustafsson erstatter Per Emil Hasselbalch Stakemann i ledelsen for A/S PSE NR. 5079 etter en periode på 4 måneder. Stig Bertil Robertsson er styreleder.Se mere
5. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjort'LESJOFORS A/S''LESJOFORS A/S' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Stig Bertil Robertsson er medlem av styret.Se mere
17. mars 1994Nytt navn: 'LESJOFORS A/S'A/S PSE NR. 4832A/S PSE NR. 4832 skifter navn til 'LESJOFORS A/S'. Stig Bertil Robertsson er medlem av styret.Se mere
16. mars 1994Flere forlater styretA/S PSE NR. 48323 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 4832. Stig Bertil Robertsson er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mars 1994Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 4832Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 4832 etter en periode på 7 måneder. Stig Bertil Robertsson er medlem av styret.Se mere
1. september 1993StiftelseA/S PSE NR. 4832A/S PSE NR. 4832 stiftes i bransjen fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre. Stig Bertil Robertsson er medlem av styret.Se mere