10. septemberErstatning i styretSemicon Power A/S4 endringer i styret for Semicon Power A/S. Stig Charles Bargholz Oest er medlem af ledelsen.Se mere
10. septemberStig Charles Bargholz Oest blir med i ledelsenSemicon Power A/SStig Charles Bargholz Oest blir med i ledelsen for Semicon Power A/S.Se mere
10. aprilStig Charles Bargholz Oest blir med i styretSemicon Power A/SStig Charles Bargholz Oest blir med i styret for Semicon Power A/S.Se mere
10. aprilNy selskapsform AktieselskabSemicon Power A/SSemicon Power ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Semicon Power A/S. Stig Charles Bargholz Oest eier 50% av virksomheten.Se mere
19. marsOverskudd på DKK 1,1 mio.Semicon Power ApSSemicon Power ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. juni 2022 til 30. september 2023. Stig Charles Bargholz Oest eier 50% av virksomheten.Se mere
9. oktober 2023Underskudd på DKK 6.920 StigO Holding ApSStigO Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. juni 2022 til 30. april. Stig Charles Bargholz Oest er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2023Underskudd på DKK 551.396 SBO Consulting ApSSBO Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Stig Charles Bargholz Oest er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2023AdresseendringSemicon Power ApSSemicon Power ApS flytter fra Skovlunde til Allerød. Stig Charles Bargholz Oest eier 50% av virksomheten.Se mere
23. juli 2022 · VORES SkovlundeNye virksomheder i Skovlunde i sidste månedSemicon Power ApS , Meterbuen 33, 2740 Skovlunde Semicon Power ApS tilhører branchen Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater og er ejet samt ledet af Michael Sjøberg Kjær og Stig Charles Bargholz Oest.Les artikkel
27. juni 2022StiftelseSemicon Power ApSSemicon Power ApS stiftes i bransjen fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater. Stig Charles Bargholz Oest eier 50% av virksomheten.Se mere
20. juni 2022StiftelseStigO Holding ApSStigO Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Stig Charles Bargholz Oest er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2022Overskudd på DKK 510.644 SBO Consulting ApSSBO Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Stig Charles Bargholz Oest er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2021Overskudd på DKK 571.662 SBO Consulting ApSSBO Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Stig Charles Bargholz Oest er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2020Overskudd på DKK 299.722 SBO Consulting ApSSBO Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Stig Charles Bargholz Oest er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2019Overskudd på DKK 671.677 SBO Consulting ApSSBO Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. desember 2017 til 30. april. Stig Charles Bargholz Oest er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2019Ny selskapsform AnpartsselskabSBO Consulting ApSSBO Consulting IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til SBO Consulting ApS. Stig Charles Bargholz Oest er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2017StiftelseSBO Consulting IVSSBO Consulting IVS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Stig Charles Bargholz Oest er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2012Grethe Oest blir med i ledelsenSEMIDAN POWER ApSGrethe Oest erstatter Stig Charles Bargholz Oest i ledelsen for SEMIDAN POWER ApS etter en periode på 13 år.Se mere
7. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortSEMIDAN POWER ApSSEMIDAN POWER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Stig Charles Bargholz Oest er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortSEMIDAN POWER ApSSEMIDAN POWER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Stig Charles Bargholz Oest er medlem af ledelsen.Se mere