7. oktober 2010Stig Erling Roberg forlater styretIRIS SCANDINAVIA ApSStig Erling Roberg forlater styret for IRIS SCANDINAVIA ApS etter en periode på 5 år.Se mere
12. august 2010Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGIRIS SCANDINAVIA ApSTidligere status: Normal. Stig Erling Roberg er medlem av styret.Se mere
19. mai 2010Harpa Gudmundsdottir forlater ledelsenIRIS SCANDINAVIA ApSHarpa Gudmundsdottir forlater ledelsen for IRIS SCANDINAVIA ApS etter en periode på 4 år. Stig Erling Roberg er medlem av styret.Se mere
16. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortIRIS SCANDINAVIA ApSIRIS SCANDINAVIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Stig Erling Roberg er medlem av styret.Se mere
19. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortIRIS SCANDINAVIA ApSIRIS SCANDINAVIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Stig Erling Roberg er medlem av styret.Se mere
11. juli 2007AdresseendringIRIS SCANDINAVIA ApSIRIS SCANDINAVIA ApS flytter fra København K til København Ø. Stig Erling Roberg er medlem av styret.Se mere
15. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortIRIS SCANDINAVIA ApSIRIS SCANDINAVIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. februar 2006 til 31. desember 2006. Stig Erling Roberg er medlem av styret.Se mere
7. februar 2006StiftelseIRIS SCANDINAVIA ApSIRIS SCANDINAVIA ApS stiftes i bransjen boligtekstilforretninger. Stig Erling Roberg er medlem av styret.Se mere