STIG BERTHELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stig Hans Markus Berthelsen er medlem af ledelsen.
Stig Berthelsen Advertising ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stig Hans Markus Berthelsen er medlem af ledelsen.
STIG BERTHELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stig Hans Markus Berthelsen er medlem af ledelsen.
Stig Berthelsen Advertising ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stig Hans Markus Berthelsen er medlem af ledelsen.
Stig Berthelsen Advertising ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. desember 2020 til 31. desember 2021. Stig Hans Markus Berthelsen er medlem af ledelsen.
STIG BERTHELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Stig Hans Markus Berthelsen er medlem af ledelsen.
STIG BERTHELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Stig Hans Markus Berthelsen er medlem af ledelsen.