25. juniUnderskudd på DKK 48.081 LF Vildt- og Fjerkræslagteri ApSLF Vildt- og Fjerkræslagteri ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stig Lagerbon er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 27.899 LF Vildt- og Fjerkræslagteri ApSLF Vildt- og Fjerkræslagteri ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stig Lagerbon er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2022Underskudd på DKK 195.264 LF Vildt- og Fjerkræslagteri ApSLF Vildt- og Fjerkræslagteri ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. september 2020 til 31. desember 2021. Stig Lagerbon er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2020StiftelseLF Vildt- og Fjerkræslagteri ApSLF Vildt- og Fjerkræslagteri ApS stiftes i bransjen forarbejdning af andet kød. Stig Lagerbon er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2020Endring i eierkretsenSLC Byg & Service I/S v/Stig Lagerbon & Lars ChristensenStig Lagerbon er ikke lenger registrert som reell eier av SLC Byg & Service I/S v/Stig Lagerbon & Lars Christensen.Se mere
12. februar 2019Stig Lagerbon forlater ledelsenSLC BYG & SERVICE ApSStig Lagerbon forlater ledelsen for SLC BYG & SERVICE ApS etter en periode på 12 år.Se mere
12. februar 2019Endring i eierkretsenSLC BYG & SERVICE ApSStig Lagerbon er ikke lenger registrert som reell eier av SLC BYG & SERVICE ApS.Se mere
3. januar 2018Overskudd på DKK 110.853 SLC BYG & SERVICE ApSSLC BYG & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Stig Lagerbon er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2017Underskudd på DKK 4.736 SLC BYG & SERVICE ApSSLC BYG & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Stig Lagerbon er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2015Overskudd på DKK 2.191 SLC BYG & SERVICE ApSSLC BYG & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september. Stig Lagerbon er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2015Overskudd på DKK 173.236 SLC BYG & SERVICE ApSSLC BYG & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Stig Lagerbon er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2014Overskudd på DKK 17.465 SLC BYG & SERVICE ApSSLC BYG & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Stig Lagerbon er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2013Regnskap for 2012 offentligjortSLC BYG & SERVICE ApSSLC BYG & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Stig Lagerbon er medlem af ledelsen.Se mere
29. februar 2012Regnskap for 2011 offentligjortSLC BYG & SERVICE ApSSLC BYG & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Stig Lagerbon er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2011Regnskap for 2010 offentligjortSLC BYG & SERVICE ApSSLC BYG & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Stig Lagerbon er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2010AdresseendringSLC BYG & SERVICE ApSSLC BYG & SERVICE ApS flytter til ny adresse i Nakskov. Stig Lagerbon er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2010AdresseendringSLC Byg & Service I/S v/Stig Lagerbon & Lars ChristensenSLC Byg & Service I/S v/Stig Lagerbon & Lars Christensen flytter til ny adresse i Nakskov. Stig Lagerbon eier 50% av virksomheten.Se mere
11. februar 2010Regnskap for 2009 offentligjortSLC BYG & SERVICE ApSSLC BYG & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Stig Lagerbon er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortSLC BYG & SERVICE ApSSLC BYG & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Stig Lagerbon er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortSLC BYG & SERVICE ApSSLC BYG & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. august 2006 til 30. september 2007. Stig Lagerbon er medlem af ledelsen.Se mere