13. oktober 2017Stig Torngaard Hammeken forlater ledelsenSOKRATES HOLDING ApSStig Torngaard Hammeken forlater ledelsen for SOKRATES HOLDING ApS etter en periode på 18 år.Se mere
2. juni 2017Overskudd på DKK 7,2 mio.SOKRATES HOLDING ApSSOKRATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Stig Torngaard Hammeken er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2016Underskudd på DKK 156.678 SOKRATES HOLDING ApSSOKRATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Stig Torngaard Hammeken er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2015Underskudd på DKK 10 mio.SOKRATES HOLDING ApSSOKRATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Stig Torngaard Hammeken er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2014AdresseendringSOKRATES HOLDING ApSSOKRATES HOLDING ApS flytter fra København Ø til Virum. Stig Torngaard Hammeken er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2014Underskudd på DKK 7,6 mio.SOKRATES HOLDING ApSSOKRATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Stig Torngaard Hammeken er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2013Underskudd på DKK 7,8 mio.SOKRATES HOLDING ApSSOKRATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Stig Torngaard Hammeken er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortSOKRATES HOLDING ApSSOKRATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Stig Torngaard Hammeken er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortSOKRATES HOLDING ApSSOKRATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Stig Torngaard Hammeken er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortSOKRATES HOLDING ApSSOKRATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Stig Torngaard Hammeken er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortSOKRATES HOLDING ApSSOKRATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Stig Torngaard Hammeken er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2009Stig Torngaard Hammeken forlater styretCAUSALIX ApSStig Torngaard Hammeken forlater styret for CAUSALIX ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberSOKRATES HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Stig Torngaard Hammeken er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2008Michael Gyldholm forlater ledelsenCAUSALIX ApSMichael Gyldholm forlater ledelsen for CAUSALIX ApS etter en periode på 2 år. Stig Torngaard Hammeken er medlem av styret.Se mere
15. september 2008AdresseendringCAUSALIX ApSCAUSALIX ApS flytter fra Brøndby til Taastrup. Stig Torngaard Hammeken er medlem av styret.Se mere
6. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortCAUSALIX ApSCAUSALIX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Stig Torngaard Hammeken er medlem av styret.Se mere
5. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortSOKRATES HOLDING ApSSOKRATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Stig Torngaard Hammeken er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: ComputerprogrammeringCAUSALIX ApSTidligere bransje: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Stig Torngaard Hammeken er medlem av styret.Se mere
26. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortCAUSALIX ApSCAUSALIX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Stig Torngaard Hammeken er medlem av styret.Se mere
5. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortSOKRATES HOLDING ApSSOKRATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 31. desember 2006. Stig Torngaard Hammeken er medlem af ledelsen.Se mere