10. juniOverskudd på DKK 0 LIVINGVALUE S.M.B.A.LIVINGVALUE S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stina Foged Trojlsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars · vores-frederiksvaerk.dkNye virksomheder i Frederiksværk i sidste månedTrojlsgaard Consult ApS tilhører branchen Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse og er ejet samt ledet af Stina Foged Trojlsgaard. Les artikkel
8. februarStiftelseTrojlsgaard Consult ApSTrojlsgaard Consult ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Stina Foged Trojlsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 0 Trojlsgaard Holding ApS.Trojlsgaard Holding ApS. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Stina Foged Trojlsgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. desember 2023Underskudd på DKK 2.337 LivingLean ApS.LivingLean ApS. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Stina Foged Trojlsgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 1.059 LIVINGVALUE S.M.B.A.LIVINGVALUE S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stina Foged Trojlsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2023Overskudd på DKK 0 Trojlsgaard Holding ApS.Trojlsgaard Holding ApS. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Stina Foged Trojlsgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. desember 2022Overskudd på DKK 19.039 LivingLean ApS.LivingLean ApS. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Stina Foged Trojlsgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
4. juli 2022Overskudd på DKK 244 LIVINGVALUE S.M.B.A.LIVINGVALUE S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Stina Foged Trojlsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2021Overskudd på DKK 2.980 Trojlsgaard Holding ApS.Trojlsgaard Holding ApS. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Stina Foged Trojlsgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 22.981 LivingLean ApS.LivingLean ApS. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Stina Foged Trojlsgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
30. juni 2021Underskudd på DKK 24.942 LIVINGVALUE S.M.B.A.LIVINGVALUE S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Stina Foged Trojlsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Overskudd på DKK 13.994 Trojlsgaard Holding ApS.Trojlsgaard Holding ApS. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Stina Foged Trojlsgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. november 2020Underskudd på DKK 43.421 LivingLean ApS.LivingLean ApS. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Stina Foged Trojlsgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
29. august 2020Overskudd på DKK 2.217 LIVINGVALUE S.M.B.A.LIVINGVALUE S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Stina Foged Trojlsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2020AdresseendringTrojlsgaard Holding ApS.Trojlsgaard Holding ApS. flytter fra Hørsholm til Frederiksværk. Stina Foged Trojlsgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. januar 2020AdresseendringTrojlsgaard Holding ApS.Trojlsgaard Holding ApS. flytter til ny adresse i Hørsholm. Stina Foged Trojlsgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. januar 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberTrojlsgaard Holding ApS.Tidligere bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Stina Foged Trojlsgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. januar 2020Nytt navn: Trojlsgaard Holding ApS.Lacuro ApS.Lacuro ApS. skifter navn til Trojlsgaard Holding ApS.. Stina Foged Trojlsgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. desember 2019Endring i eierkretsenLacuro ApS.Stina Foged Trojlsgaard øker sitt reelle eierskap av Lacuro ApS..Se mere