26. juniUnderskudd på DKK 647.225 BØJES BRØD ApSBØJES BRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stine Bang eier 50% av virksomheten.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 2,0 mio.KIRSTEN OG PETER BANGS FONDKIRSTEN OG PETER BANGS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stine Bang er styreleder.Se mere
15. aprilStiftelseZeitgeist ApSZeitgeist ApS stiftes i bransjen restauranter. Stine Bang er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 130.124 BØJES BRØD ApSBØJES BRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stine Bang eier 50% av virksomheten.Se mere
11. mai 2023Underskudd på DKK 4,0 mio.KIRSTEN OG PETER BANGS FONDKIRSTEN OG PETER BANGS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stine Bang er styreleder.Se mere
17. april 2023Stine Bang blir med i styretKIRSTEN OG PETER BANGS FONDStine Bang blir med i styret for KIRSTEN OG PETER BANGS FOND.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 239.247 BØJES BRØD ApSBØJES BRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Stine Bang eier 50% av virksomheten.Se mere
8. juli 2021Underskudd på DKK 961.411 BØJES BRØD ApSBØJES BRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Stine Bang eier 50% av virksomheten.Se mere
30. juni 2020Underskudd på DKK 262.795 BØJES BRØD ApSBØJES BRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Stine Bang eier 50% av virksomheten.Se mere
14. juni 2019Underskudd på DKK 131.387 BØJES BRØD ApSBØJES BRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Stine Bang eier 50% av virksomheten.Se mere
15. oktober 2018AdresseendringBØJES BRØD ApSBØJES BRØD ApS flytter fra Charlottenlund til Haderslev. Stine Bang eier 50% av virksomheten.Se mere
25. mai 2018Underskudd på DKK 43.870 BØJES BRØD ApSBØJES BRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Stine Bang eier 50% av virksomheten.Se mere
31. mai 2017Overskudd på DKK 578.856 BØJES BRØD ApSBØJES BRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Stine Bang eier 50% av virksomheten.Se mere
4. juli 2016AdresseendringBØJES BRØD ApSBØJES BRØD ApS flytter til ny adresse i Charlottenlund. Stine Bang eier 50% av virksomheten.Se mere
27. mai 2016Overskudd på DKK 298.779 BØJES BRØD ApSBØJES BRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Stine Bang eier 50% av virksomheten.Se mere
4. juni 2015Overskudd på DKK 236.240 BØJES BRØD ApSBØJES BRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Stine Bang eier 50% av virksomheten.Se mere
12. juni 2014Underskudd på DKK 483.782 BØJES BRØD ApSBØJES BRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. januar 2013 til 31. desember 2013. Stine Bang eier 50% av virksomheten.Se mere
25. januar 2013StiftelseBØJES BRØD ApSBØJES BRØD ApS stiftes i bransjen fremstilling af friske bageriprodukter. Stine Bang eier 50% av virksomheten.Se mere
21. april 2010Stine Bang forlater styretSTINE BANG A/SStine Bang forlater styret for STINE BANG A/S etter en periode på 9 år.Se mere
21. april 2010Stine Bang forlater ledelsenSTINE BANG A/SStine Bang forlater ledelsen for STINE BANG A/S etter en periode på 9 år.Se mere