3. mars 2020Stine Haugsted forlater ledelsenStine Haugsted Holding IVSStine Haugsted forlater ledelsen for Stine Haugsted Holding IVS etter en periode på 2 år.Se mere
3. mars 2020Endring i eierkretsenStine Haugsted Holding IVSStine Haugsted er ikke lenger registrert som reell eier av Stine Haugsted Holding IVS.Se mere
6. september 2019 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeSkintöi ApS Stine Haugsted er trådt ud af direktionen hos Skintöy ApS (kilde: Les artikkel
31. august 2019Stine Haugsted forlater ledelsenSkintöi ApSStine Haugsted forlater ledelsen for Skintöi ApS etter en periode på 1 år.Se mere
31. august 2019Endring i eierkretsenSkintöi ApSStine Haugsted er ikke lenger registrert som reell eier av Skintöi ApS.Se mere
23. mai 2019Overskudd på DKK 0 Stine Haugsted Holding IVSStine Haugsted Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 24. mai 2018 til 31. desember 2018. Stine Haugsted er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2019Overskudd på DKK 6.281 Skintöi ApSSkintöi ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. mai 2018 til 31. desember 2018. Stine Haugsted er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2019Ny status NORMALSkintöi ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Stine Haugsted er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSkintöi ApSTidligere status: Normal. Stine Haugsted er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2018StiftelseSkintöi ApSSkintöi ApS stiftes i bransjen fremstilling af beklædningsartikler af læder. Stine Haugsted er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2018StiftelseStine Haugsted Holding IVSStine Haugsted Holding IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Stine Haugsted er medlem af ledelsen.Se mere