21. november 2023Overskudd på DKK 381.312 SSBHA Holding ApSSSBHA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Stine Skourup Bøttger Morén er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2022Overskudd på DKK 11 mio.SSBHA Holding ApSSSBHA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Stine Skourup Bøttger Morén er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2021AdresseendringSSBHA Holding ApSSSBHA Holding ApS flytter fra Padborg til København S. Stine Skourup Bøttger Morén er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.SSBHA Holding ApSSSBHA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Stine Skourup Bøttger Morén er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2020Overskudd på DKK 4,0 mio.SSBHA Holding ApSSSBHA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Stine Skourup Bøttger Morén er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2019Underskudd på DKK 6.250 SSBHA Holding ApSSSBHA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Stine Skourup Bøttger Morén er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2019StiftelseSSBHA Holding ApSSSBHA Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Stine Skourup Bøttger Morén er medlem af ledelsen.Se mere