27. november 2012Stine West Bjerg forlater styretP. VERNER HANSEN OG SØN ApSStine West Bjerg forlater styret for P. VERNER HANSEN OG SØN ApS etter en periode på 2 år.Se mere
5. juli 2012Ulla Hansen forlater styretP. VERNER HANSEN OG SØN A/SUlla Hansen forlater styret for P. VERNER HANSEN OG SØN A/S etter en periode på 22 år. Stine West Bjerg er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortP. VERNER HANSEN OG SØN A/SP. VERNER HANSEN OG SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Stine West Bjerg er medlem av styret.Se mere
18. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortP. VERNER HANSEN OG SØN A/SP. VERNER HANSEN OG SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Stine West Bjerg er medlem av styret.Se mere
17. mai 2011Stine West Bjerg blir med i styretP. VERNER HANSEN OG SØN A/SStine West Bjerg blir med i styret for P. VERNER HANSEN OG SØN A/S.Se mere