15. mai 2007Stèphane Sèbastien Beaune forlater styretDEGRÉMONT A/SStèphane Sèbastien Beaune forlater styret for DEGRÉMONT A/S etter en periode på 2 år.Se mere
7. februar 2006Regnskap for 2005 offentligjortDEGRÉMONT A/SDEGRÉMONT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Stèphane Sèbastien Beaune er medlem av styret.Se mere
2. februar 2006Michel Autrand blir ny styrelederDEGRÉMONT A/SMichel Autrand erstatter Erik Larsen som styreleder hos DEGRÉMONT A/S etter en periode på 8 måneder. Stèphane Sèbastien Beaune er fortsatt styremedlem.Se mere
17. juni 2005Erstatning i styretDEGRÉMONT A/S3 endringer i styret for DEGRÉMONT A/S. Stèphane Sèbastien Beaune er fortsatt styremedlem.Se mere
20. januar 2005Regnskap for 2004 offentligjortDEGRÉMONT A/SDEGRÉMONT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Stèphane Sèbastien Beaune er medlem av styret.Se mere
13. januar 2005Stèphane Sèbastien Beaune blir med i styretDEGRÉMONT A/SStèphane Sèbastien Beaune erstatter Hugues Henry Lamarie-Maringer i styret for DEGRÉMONT A/S etter en periode på 1 år.Se mere