1. februar 2021Sukhbir Singh Jasuja forlater styretITPRENEURS NORDIC ApSSukhbir Singh Jasuja forlater styret for ITPRENEURS NORDIC ApS etter en periode på 11 år.Se mere
2. september 2020Underskudd på DKK 60.894 ITPRENEURS NORDIC ApSITPRENEURS NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Sukhbir Singh Jasuja er styreleder.Se mere
20. februar 2020AdresseendringITPRENEURS NORDIC ApSITPRENEURS NORDIC ApS flytter fra København K til København V. Sukhbir Singh Jasuja er styreleder.Se mere
7. juni 2019Underskudd på DKK 50.537 ITPRENEURS NORDIC ApSITPRENEURS NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Sukhbir Singh Jasuja er styreleder.Se mere
14. juli 2018Underskudd på DKK 184.413 ITPRENEURS NORDIC ApSITPRENEURS NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Sukhbir Singh Jasuja er styreleder.Se mere
29. mai 2017Overskudd på DKK 143.942 ITPRENEURS NORDIC ApSITPRENEURS NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Sukhbir Singh Jasuja er styreleder.Se mere
23. mai 2017AdresseendringITPRENEURS NORDIC ApSITPRENEURS NORDIC ApS flytter til ny adresse i København K. Sukhbir Singh Jasuja er styreleder.Se mere
31. mai 2016Christian Feldbech Nissen forlater styretITPRENEURS NORDIC ApSChristian Feldbech Nissen forlater styret for ITPRENEURS NORDIC ApS etter en periode på 7 år. Sukhbir Singh Jasuja er fortsatt styreleder.Se mere
24. mai 2016Underskudd på DKK 168.595 ITPRENEURS NORDIC ApSITPRENEURS NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Sukhbir Singh Jasuja er styreleder.Se mere
13. oktober 2015AdresseendringITPRENEURS NORDIC ApSITPRENEURS NORDIC ApS flytter til ny adresse i København K. Sukhbir Singh Jasuja er styreleder.Se mere
7. juli 2015Underskudd på DKK 395.696 ITPRENEURS NORDIC ApSITPRENEURS NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Sukhbir Singh Jasuja er styreleder.Se mere
3. juni 2014Overskudd på DKK 550.354 ITPRENEURS NORDIC ApSITPRENEURS NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Sukhbir Singh Jasuja er styreleder.Se mere
26. mai 2014Dimitri Van den Broek blir med i styretITPRENEURS NORDIC ApSDimitri Van den Broek erstatter Ike Hanselman i styret for ITPRENEURS NORDIC ApS etter en periode på 4 år. Sukhbir Singh Jasuja er fortsatt styreleder.Se mere
26. mai 2014Dimitri Van den Broek blir med i ledelsenITPRENEURS NORDIC ApSDimitri Van den Broek erstatter Ike Hanselman i ledelsen for ITPRENEURS NORDIC ApS etter en periode på 4 år. Sukhbir Singh Jasuja er styreleder.Se mere
3. juni 2013Overskudd på DKK 394.391 ITPRENEURS NORDIC ApSITPRENEURS NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Sukhbir Singh Jasuja er styreleder.Se mere
6. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortITPRENEURS NORDIC ApSITPRENEURS NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Sukhbir Singh Jasuja er styreleder.Se mere
24. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortITPRENEURS NORDIC ApSITPRENEURS NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. oktober 2009 til 31. desember 2010. Sukhbir Singh Jasuja er styreleder.Se mere
3. desember 2009AdresseendringITPRENEURS NORDIC ApSITPRENEURS NORDIC ApS flytter fra København S til København K. Sukhbir Singh Jasuja er styreleder.Se mere
3. desember 2009Ny bransje: Anden undervisning i.a.n.ITPRENEURS NORDIC ApSTidligere bransje: Uoplyst. Sukhbir Singh Jasuja er styreleder.Se mere
30. november 2009Sukhbir Singh Jasuja blir med i styretITPRENEURS NORDIC ApSSukhbir Singh Jasuja blir med i styret for ITPRENEURS NORDIC ApS.Se mere