8. augustSulaman Shah slutter som adm. direktørIT Development and Support ApSSulaman Shah slutter som adm. direktør i IT Development and Support ApS.Se mere
8. augustSulaman Shah forlater ledelsenKvalitets Entreprise og Invest ApSSulaman Shah forlater ledelsen for Kvalitets Entreprise og Invest ApS etter en periode på 2 år.Se mere
8. augustSulaman Shah forlater ledelsenInvest Management Holding ApSSulaman Shah forlater ledelsen for Invest Management Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
8. augustSulaman Shah forlater ledelsenKvalitetspenslen ApSSulaman Shah forlater ledelsen for Kvalitetspenslen ApS etter en periode på 2 år.Se mere
26. juliOverskudd på DKK 0 Olsens Entreprise B ApSOlsens Entreprise B ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. august 2022 til 31. desember 2023. Sulaman Shah eier 50% av virksomheten.Se mere
17. juliOverskudd på DKK 0 CRS Omsorg ApSCRS Omsorg ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. mars 2023 til 31. desember 2023. Sulaman Shah eier 100% av virksomheten.Se mere
17. juliOverskudd på DKK 0 CRS omsorg invest Holding ApSCRS omsorg invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. mars 2023 til 31. desember 2023. Sulaman Shah eier 100% av virksomheten.Se mere
17. juliEndring i eierkretsenCRS Omsorg ApSSulaman Shah registrert som reell eier av CRS Omsorg ApS.Se mere
17. juliEndring i eierkretsenCRS omsorg invest Holding ApSSulaman Shah registrert som reell eier av CRS omsorg invest Holding ApS.Se mere
14. juliOverskudd på DKK 0 Invest Management Holding ApSInvest Management Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sulaman Shah er medlem af ledelsen.Se mere
14. juliOverskudd på DKK 0 Kvalitetspenslen ApSKvalitetspenslen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sulaman Shah er medlem af ledelsen.Se mere
14. juliOverskudd på DKK 0 IT Development and Support ApSIT Development and Support ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Sulaman Shah er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. juliOverskudd på DKK 0 Kvalitets Entreprise og Invest ApSKvalitets Entreprise og Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. oktober 2022 til 31. desember 2023. Sulaman Shah er medlem af ledelsen.Se mere
12. juniEndring i eierkretsenNordborg Service og Udlejningsportaler ApSSulaman Shah er ikke lenger registrert som reell eier av Nordborg Service og Udlejningsportaler ApS.Se mere
18. januarAdresseendringInvest Management Holding ApSInvest Management Holding ApS flytter fra København Ø til Frederiksberg C. Sulaman Shah er medlem af ledelsen.Se mere
18. januarAdresseendringKvalitets Entreprise og Invest ApSKvalitets Entreprise og Invest ApS flytter fra København Ø til Frederiksberg C. Sulaman Shah er medlem af ledelsen.Se mere
18. januarAdresseendringKvalitetspenslen ApSKvalitetspenslen ApS flytter fra København Ø til Frederiksberg C. Sulaman Shah er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2023Ny status UNDER KONKURSNordborg Service og Udlejningsportaler ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Sulaman Shah eier 100% av virksomheten.Se mere
28. september 2023Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedOlsens Entreprise B ApSTidligere bransje: Kombinerede serviceydelser. Sulaman Shah eier 50% av virksomheten.Se mere
14. september 2023AdresseendringKvalitets Entreprise og Invest ApSKvalitets Entreprise og Invest ApS flytter fra Hvidovre til København Ø. Sulaman Shah er medlem af ledelsen.Se mere