13. septemberSune Berg Hansen forlater styretNew Deal Invest Administration ApSSune Berg Hansen forlater styret for New Deal Invest Administration ApS etter en periode på 1 år.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 460.990 New Deal Invest Administration ApSNew Deal Invest Administration ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sune Berg Hansen er medlem av styret.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 8,4 mio.New Deal Invest Fond I A/SNew Deal Invest Fond I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sune Berg Hansen er medlem av styret.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 98.237 NDIIR ApSNDIIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. mars 2023 til 31. desember 2023. Sune Berg Hansen er medlem av styret.Se mere
25. juniUnderskudd på DKK 333.647 KH-Online ApSKH-Online ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sune Berg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni · helsingordagblad.dkMinus igen: Underskuddet holder fast i Sune B Hansen Holding ApSLes artikkel
24. juniUnderskudd på DKK 53.376 SUNE B HANSEN HOLDING ApSSUNE B HANSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sune Berg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniAdresseendringKH-Online ApSKH-Online ApS flytter fra Herlev til Rødovre. Sune Berg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
17. aprilStiftelseChessNinja ApSChessNinja ApS stiftes i bransjen webportaler. Sune Berg Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. februarErstatning i styretNew Deal Invest Fond I A/S5 endringer i styret for New Deal Invest Fond I A/S. Sune Berg Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. februarErstatning i styretNew Deal Invest Administration ApS3 endringer i styret for New Deal Invest Administration ApS. Sune Berg Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. februarSune Berg Hansen blir med i styretNDIIR ApSSune Berg Hansen blir med i styret for NDIIR ApS.Se mere
5. februarMads Christiansen blir adm. direktørNDIIR ApSMads Christiansen erstatter Theresa Brønnum som adm. direktør i NDIIR ApS. Sune Berg Hansen er medlem av styret.Se mere
29. januarChristian Rützou Hornskov blir adm. direktørNew Deal Invest Administration ApSChristian Rützou Hornskov erstatter Theresa Brønnum som adm. direktør i New Deal Invest Administration ApS. Sune Berg Hansen er medlem av styret.Se mere
22. januarChristian Thisgaard blir med i styretNew Deal Invest Administration ApSChristian Thisgaard erstatter Martin Brønnum i styret for New Deal Invest Administration ApS etter en periode på 2 år. Sune Berg Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 90.661 New Deal Invest Administration ApSNew Deal Invest Administration ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. mars 2022 til 31. desember 2022. Sune Berg Hansen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 5.142 KH-Online ApSKH-Online ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sune Berg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023Underskudd på DKK 23 mio.New Deal Invest Fond I A/SNew Deal Invest Fond I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sune Berg Hansen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2023 · Helsingør DagbladNye tal klar: Tabet er blevet lidt mindre hos Sune B Hansen Holding ApSLes artikkel
31. mai 2023Underskudd på DKK 3.251 SUNE B HANSEN HOLDING ApSSUNE B HANSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sune Berg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere