23. desember 2021Sune Skjold Grøntved slutter som adm. direktør3Delt IVSSune Skjold Grøntved slutter som adm. direktør i 3Delt IVS.Se mere
23. desember 2021Endring i eierkretsen3Delt IVSSune Skjold Grøntved er ikke lenger registrert som reell eier av 3Delt IVS.Se mere
21. april 2021Overskudd på DKK 0 3Delt IVS3Delt IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Sune Skjold Grøntved er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. juni 2020Overskudd på DKK 0 3Delt IVS3Delt IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Sune Skjold Grøntved er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. juni 2019Overskudd på DKK 0 3Delt IVS3Delt IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Sune Skjold Grøntved er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. juni 2018Overskudd på DKK 0 3Delt IVS3Delt IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Sune Skjold Grøntved er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. september 2017Adresseendring3Delt IVS3Delt IVS flytter fra København V til Måløv. Sune Skjold Grøntved er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juni 2017Underskudd på DKK 28.882 3Delt IVS3Delt IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Sune Skjold Grøntved er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. mai 2016Underskudd på DKK 41.630 3Delt IVS3Delt IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Sune Skjold Grøntved er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. februar 2016Adresseendring3Delt IVS3Delt IVS flytter til ny adresse i København V. Sune Skjold Grøntved er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. september 2015Ny bransje: Industriel design og produktdesign3Delt IVSTidligere bransje: Uoplyst. Sune Skjold Grøntved er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. september 2015Nytt navn: 3Delt IVSDRIVEIT IVSDRIVEIT IVS skifter navn til 3Delt IVS. Sune Skjold Grøntved er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. mai 2015Overskudd på DKK 0 DRIVEIT IVSDRIVEIT IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Sune Skjold Grøntved er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. desember 2014Sune Skjold Grøntved forlater ledelsenBÅDKIOSKEN IVSSune Skjold Grøntved forlater ledelsen for BÅDKIOSKEN IVS etter en periode på 6 måneder.Se mere
17. juli 2014StiftelseBÅDKIOSKEN IVSBÅDKIOSKEN IVS stiftes i bransjen uoplyst. Sune Skjold Grøntved er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2014StiftelseDRIVEIT IVSDRIVEIT IVS stiftes i bransjen uoplyst. Sune Skjold Grøntved er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mai 2011Michael Eimstadt blir med i styretMOVE ABOUT ApSMichael Eimstadt erstatter Sune Skjold Grøntved i styret for MOVE ABOUT ApS etter en periode på 2 år.Se mere
20. desember 2010AdresseendringMOVE ABOUT ApSMOVE ABOUT ApS flytter til ny adresse i København K. Sune Skjold Grøntved er medlem av styret.Se mere
5. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortMOVE ABOUT ApSMOVE ABOUT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Sune Skjold Grøntved er medlem av styret.Se mere
28. oktober 2009AdresseendringMOVE ABOUT ApSMOVE ABOUT ApS flytter fra Charlottenlund til København K. Sune Skjold Grøntved er medlem av styret.Se mere