12. aprilOverskudd på DKK 253.705 Cafrema Erhverv ApSCafrema Erhverv ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Susan Helbo eier 13,5% av virksomheten.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 4,5 mio.Susan Helbo Holding ApSSusan Helbo Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Susan Helbo er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Underskudd på DKK 22.492 SHM HOLDING ApSSHM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Susan Helbo er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2023Overskudd på DKK 13 mio.SSC-INVEST A/SSSC-INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Susan Helbo eier 33,3% av virksomheten.Se mere
13. november 2023Overskudd på DKK 4,0 mio.Mirabellevej ApSMirabellevej ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Susan Helbo eier 33,3% av virksomheten.Se mere
13. november 2023Underskudd på DKK 2,8 mio.Tørringvej ApSTørringvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Susan Helbo eier 33,3% av virksomheten.Se mere
13. november 2023Overskudd på DKK 10 mio.SSC-EJENDOMME A/SSSC-EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Susan Helbo eier 33,3% av virksomheten.Se mere
13. november 2023Overskudd på DKK 2,6 mio.Gudenå Engvej ApSGudenå Engvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Susan Helbo eier 33,3% av virksomheten.Se mere
13. november 2023Overskudd på DKK 358.485 C1-Ejendomme ApSC1-Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 30. juni. Susan Helbo eier 33,3% av virksomheten.Se mere
13. november 2023Overskudd på DKK 149.456 V.F. HOLDING ApSV.F. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Susan Helbo er styreleder.Se mere
13. november 2023Overskudd på DKK 426.482 SSC-BYG ApSSSC-BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Susan Helbo eier 33,3% av virksomheten.Se mere
26. april 2023Endring i eierkretsenV.F. HOLDING ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av V.F. HOLDING ApS. Susan Helbo er styreleder.Se mere
17. april 2023 · ErhvervplusOverskuddet stiger: Cafrema Erhverv ApS fik millionoverskudI sidste ende er det Susan Helbo,Søren Faurholm Christensen,Christina Helbo Christensen,Camilla la Cour Andersen,Frederik la Cour Andersen, der er de dominerende ejere. Les artikkel
17. april 2023Overskudd på DKK 3,3 mio.Cafrema Erhverv ApSCafrema Erhverv ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Susan Helbo eier 13,5% av virksomheten.Se mere
13. januar 2023Underskudd på DKK 39.202 SHM HOLDING ApSSHM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Susan Helbo er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2023Overskudd på DKK 2,6 mio.Susan Helbo Holding ApSSusan Helbo Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Susan Helbo er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2022Endring i eierkretsenKærgade ApSSusan Helbo er ikke lenger registrert som reell eier av Kærgade ApS.Se mere
21. november 2022 · JydskeVestkystenIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Esbjerg NInvest ApS,Susan Helbo Holding ApS,Christina Helbo Holding ApS, der står som ejere. Les artikkel
21. november 2022 · JydskeVestkystenOverskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Esbjerg N fik millionoverskudI sidste ende er det Susan Helbo,Søren Faurholm Christensen,Christina Helbo Christensen, der er de dominerende ejere. Les artikkel
21. november 2022 · Erhvervplus.dkTallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Esbjerg N er gået fra underskud til overskudI sidste ende er det Susan Helbo,Søren Faurholm Christensen,Christina Helbo Christensen, der er de dominerende ejere. Les artikkel