4. november 2005Susanna Marie Pedersen forlater ledelsenVILLYS SAND & GRUSGRAV ApSSusanna Marie Pedersen forlater ledelsen for VILLYS SAND & GRUSGRAV ApS etter en periode på 5 år.Se mere
4. november 2005Susanna Marie Pedersen forlater ledelsenVISU HOLDING ApSSusanna Marie Pedersen forlater ledelsen for VISU HOLDING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
28. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortVILLYS SAND & GRUSGRAV ApSVILLYS SAND & GRUSGRAV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortVISU HOLDING ApSVISU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 2004Regnskap for 2004 offentligjortVISU HOLDING ApSVISU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 2004Regnskap for 2004 offentligjortVILLYS SAND & GRUSGRAV ApSVILLYS SAND & GRUSGRAV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortVISU HOLDING ApSVISU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortVILLYS SAND & GRUSGRAV ApSVILLYS SAND & GRUSGRAV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberVISU HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortVISU HOLDING ApSVISU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortVILLYS SAND & GRUSGRAV ApSVILLYS SAND & GRUSGRAV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2001Regnskap for 2001 offentligjortVISU HOLDING ApSVISU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. april til 30. juni. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2001Regnskap for 2001 offentligjortVILLYS SAND & GRUSGRAV ApSVILLYS SAND & GRUSGRAV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2001Endring i eierkretsenVILLYS SAND & GRUSGRAV ApSVilly Pedersen registrert som reell eier av VILLYS SAND & GRUSGRAV ApS. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2001Endring i eierkretsenVILLYS SAND & GRUSGRAV ApSVilly Pedersen registrert som reell eier av VILLYS SAND & GRUSGRAV ApS. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2001StiftelseVISU HOLDING ApSVISU HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortVILLYS SAND & GRUSGRAV ApSVILLYS SAND & GRUSGRAV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2000Ny bransje: Grus- og sandgrave, sandsugningVILLYS SAND & GRUSGRAV ApSTidligere bransje: Uoplyst. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2000StiftelseVILLYS SAND & GRUSGRAV ApSVILLYS SAND & GRUSGRAV ApS stiftes i bransjen uoplyst. Susanna Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere