9. juli 2014Susanne Brøchner forlater styretOLAV HOLDING ApSSusanne Brøchner forlater styret for OLAV HOLDING ApS etter en periode på 7 år.Se mere
29. mars 2014Underskudd på DKK 1,7 mio.OLAV HOLDING A/SOLAV HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2012 til 31. oktober 2013. Susanne Brøchner er medlem av styret.Se mere
24. mars 2013Underskudd på DKK 1,4 mio.OLAV HOLDING A/SOLAV HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 31. oktober 2012. Susanne Brøchner er medlem av styret.Se mere
14. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortOLAV HOLDING A/SOLAV HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Susanne Brøchner er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2010Emilie Brøchner blir med i styretOLAV HOLDING A/SEmilie Brøchner blir med i styret for OLAV HOLDING A/S. Susanne Brøchner er fortsatt styremedlem.Se mere
22. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortOLAV HOLDING A/SOLAV HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Susanne Brøchner er medlem av styret.Se mere
6. juli 2009Regnskap for 2009 offentligjortOLAV HOLDING A/SOLAV HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Susanne Brøchner er medlem av styret.Se mere
3. juli 2008Regnskap for 2008 offentligjortOLAV HOLDING A/SOLAV HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Susanne Brøchner er medlem av styret.Se mere
13. juni 2008Nye navn i styretOLAV HOLDING A/S2 nye medlemmer blir med i styret for OLAV HOLDING A/S. Susanne Brøchner er fortsatt styremedlem.Se mere
10. september 2007Regnskap for 2007 offentligjortOLAV HOLDING A/SOLAV HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Susanne Brøchner er medlem av styret.Se mere
23. februar 2007Susanne Brøchner blir med i styretOLAV HOLDING A/SSusanne Brøchner erstatter Kenneth Kehman i styret for OLAV HOLDING A/S etter en periode på 2 år.Se mere