2. juliUnderskudd på DKK 6.250 PBSC Invest ApSPBSC Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. august 2022 til 31. desember 2023. Susanne Carstens eier 50% av virksomheten.Se mere
8. august 2022StiftelsePBSC Invest ApSPBSC Invest ApS stiftes i bransjen andre tjenesteydelser i forbindelse med transport. Susanne Carstens eier 50% av virksomheten.Se mere
3. juni 2020Susanne Carstens forlater ledelsenBrand People ApSSusanne Carstens forlater ledelsen for Brand People ApS etter en periode på 19 år.Se mere
3. juni 2020Endring i eierkretsenBrand People ApSSusanne Carstens er ikke lenger registrert som reell eier av Brand People ApS.Se mere
28. januar 2020Nytt navn: Brand People + Brunn & Co I/SBrand People I/SBrand People I/S skifter navn til Brand People + Brunn & Co I/S. Susanne Carstens eier 50% av virksomheten.Se mere
1. januar 2020StiftelseBrand People I/SBrand People I/S stiftes i bransjen kommunikationsdesign og grafisk design. Susanne Carstens eier 50% av virksomheten.Se mere
27. mai 2019Overskudd på DKK 386.579 Brand People ApSBrand People ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Susanne Carstens er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2018Overskudd på DKK 1,2 mio.Brand People ApSBrand People ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Susanne Carstens er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2018Nytt navn: Brand People ApSConsensus Management ApSConsensus Management ApS skifter navn til Brand People ApS. Susanne Carstens er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2017Overskudd på DKK 6.129 Consensus Management ApSConsensus Management ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Susanne Carstens er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2016Overskudd på DKK 426.574 Consensus Management ApSConsensus Management ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Susanne Carstens er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2016AdresseendringConsensus Management ApSConsensus Management ApS flytter fra Virum til Holte. Susanne Carstens er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2016Susanne Carstens forlater ledelsenSUSANNE CARSTENS HOLDING ApSSusanne Carstens forlater ledelsen for SUSANNE CARSTENS HOLDING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
2. februar 2016Susanne Carstens forlater ledelsenCONSENSUS MANAGEMENT I/SSusanne Carstens forlater ledelsen for CONSENSUS MANAGEMENT I/S etter en periode på 3 år.Se mere
19. januar 2016Susanne Carstens forlater styretCONSENSUS SEARCH ApSSusanne Carstens forlater styret for CONSENSUS SEARCH ApS etter en periode på 9 år.Se mere
19. januar 2016Susanne Carstens forlater ledelsenCONSENSUS ALTO ApSSusanne Carstens forlater ledelsen for CONSENSUS ALTO ApS etter en periode på 3 år.Se mere
19. januar 2016Nytt navn: Consensus Management ApSCM HOLDING AF 8.01.2001 ApSCM HOLDING AF 8.01.2001 ApS skifter navn til Consensus Management ApS. Susanne Carstens er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2015Jørgen Faddersbøll forlater styretCONSENSUS ALTO ApSJørgen Faddersbøll forlater styret for CONSENSUS ALTO ApS etter en periode på 12 år. Susanne Carstens er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2015Jørgen Faddersbøll forlater ledelsenCONSENSUS MANAGEMENT I/SJørgen Faddersbøll forlater ledelsen for CONSENSUS MANAGEMENT I/S etter en periode på 2 år. Susanne Carstens er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2015Underskudd på DKK 915.334 CM HOLDING AF 8.01.2001 ApSCM HOLDING AF 8.01.2001 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Susanne Carstens er medlem af ledelsen.Se mere