17. januar 2008Susanne Christensen forlater styretESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/SSusanne Christensen forlater styret for ESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/S etter en periode på 21 år.Se mere
21. januar 2003Jan Christensen blir med i ledelsenG.F.T. ApSJan Christensen erstatter Susanne Christensen i ledelsen for G.F.T. ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
16. mai 2002Susanne Christensen blir med i ledelsenG.F.T. ApSSusanne Christensen erstatter Kim Madsen i ledelsen for G.F.T. ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
16. mai 2002AdresseendringG.F.T. ApSG.F.T. ApS flytter til ny adresse i København K. Susanne Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2002Nytt navn: G.F.T. ApSApS KBUS 38 NR. 4843ApS KBUS 38 NR. 4843 skifter navn til G.F.T. ApS. Susanne Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2002Ny status UNDER KONKURSESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/STidligere status: Normal. Susanne Christensen er medlem av styret.Se mere
6. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/SESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Susanne Christensen er medlem av styret.Se mere
4. august 2000Regnskap for 1999 offentligjortESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/SESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Susanne Christensen er medlem av styret.Se mere
3. mars 2000AdresseendringESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/SESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/S flytter til ny adresse i Sønderborg. Susanne Christensen er medlem av styret.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/SESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Susanne Christensen er medlem av styret.Se mere
23. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/SESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Susanne Christensen er medlem av styret.Se mere
15. oktober 1997Regnskap for 1996 offentligjortESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/SESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Susanne Christensen er medlem av styret.Se mere
29. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/SESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Susanne Christensen er medlem av styret.Se mere
25. februar 1993Susanne Christensen forlater styretD.C. FISK A/SSusanne Christensen forlater styret for D.C. FISK A/S etter en periode på 5 år.Se mere
20. november 1991Ny status UNDER KONKURSD.C. FISK A/STidligere status: Normal. Susanne Christensen er medlem av styret.Se mere
5. desember 1990Karl Albert Grønne forlater styretESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/SKarl Albert Grønne forlater styret for ESBJERG FISKEEKSPORT AF 1987 A/S etter en periode på 4 år. Susanne Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. september 1989Karl Albert Grønne forlater styretD.C. FISK A/SKarl Albert Grønne forlater styret for D.C. FISK A/S etter en periode på 1 år. Susanne Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. september 1988Nytt navn: D.C. FISK A/SA/S PSE 10 NR. 1420A/S PSE 10 NR. 1420 skifter navn til D.C. FISK A/S. Susanne Christensen er medlem av styret.Se mere
21. september 1988Flere forlater styretA/S PSE 10 NR. 14203 medlemmer forlater styret for A/S PSE 10 NR. 1420. Susanne Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. september 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE 10 NR. 1420Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE 10 NR. 1420 etter en periode på 5 måneder. Susanne Christensen er medlem av styret.Se mere