17. januarAdresseendringDAN DRYER A/SDAN DRYER A/S flytter fra Randers NV til Randers SV. Susanne Eden er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2023Overskudd på DKK 3,2 mio.Eden Holding ApSEden Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Susanne Eden er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2023Underskudd på DKK 359.905 Eden Ejendomme ApSEden Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Susanne Eden er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2023Overskudd på DKK 4,0 mio.DAN DRYER A/SDAN DRYER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Susanne Eden er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Overskudd på DKK 2,6 mio.DAN DRYER A/SDAN DRYER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Susanne Eden er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Underskudd på DKK 26.194 Eden Ejendomme ApSEden Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. september 2021 til 30. april. Susanne Eden er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.Eden Holding ApSEden Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Susanne Eden er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2022 · Energy Supply DKUgens rokader: Nyt fra Coromatic, Solar Venti og Skanderborg ForsyningChristian Boldsen, Bo Vestergaard Hansen, Peter Bogh Lindgaard og Christian Engelbrecht Pedersen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susanne Eden, Katrine Fruelund, Pia Moldt og Michael Mose. Les artikkel
31. desember 2021Susanne Eden forlater styretVandmiljø Randers A/SSusanne Eden forlater styret for Vandmiljø Randers A/S etter en periode på 4 år.Se mere
28. september 2021Overskudd på DKK 4,6 mio.Eden Holding ApSEden Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Susanne Eden er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2021Overskudd på DKK 5,4 mio.DAN DRYER A/SDAN DRYER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Susanne Eden er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2021StiftelseEden Ejendomme ApSEden Ejendomme ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Susanne Eden er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2021Overskudd på DKK 32 mio.Vandmiljø Randers A/SVandmiljø Randers A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Susanne Eden er medlem av styret.Se mere
17. november 2020Overskudd på DKK 1,8 mio.Eden Holding ApSEden Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Susanne Eden er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2020Overskudd på DKK 2,6 mio.DAN DRYER A/SDAN DRYER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Susanne Eden er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2020Overskudd på DKK 15 mio.Vandmiljø Randers A/SVandmiljø Randers A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Susanne Eden er medlem av styret.Se mere
10. september 2019Overskudd på DKK 1,9 mio.DAN DRYER A/SDAN DRYER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Susanne Eden er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 2019Overskudd på DKK 1,4 mio.Eden Holding ApSEden Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. oktober 2018 til 30. april. Susanne Eden er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2019Michael Mose blir med i styretVandmiljø Randers A/SMichael Mose erstatter John Thorsti Sloth i styret for Vandmiljø Randers A/S etter en periode på 5 år. Susanne Eden er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mai 2019Overskudd på DKK 30 mio.Vandmiljø Randers A/SVandmiljø Randers A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Susanne Eden er medlem av styret.Se mere