20. juniEndring i eierkretsenAgri Energi P/SHarald Kirketerp-Møller reduserer sitt reelle eierskap av Agri Energi P/S. Susanne Kirketerp-Møller er styreleder.Se mere
1. juniEndring i eierkretsenK.-M. Holding ApSSusanne Kirketerp-Møller reduserer sitt reelle eierskap av K.-M. Holding ApS.Se mere
26. maiUnderskudd på DKK 10.395 Agri Energetics ApSAgri Energetics ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. august 2022 til 31. desember 2023. Susanne Kirketerp-Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
26. maiUnderskudd på DKK 15.508 Agri Energi P/SAgri Energi P/S offentliggjør regnskap for perioden 30. august 2022 til 31. desember 2023. Susanne Kirketerp-Møller er styreleder.Se mere
26. maiUnderskudd på DKK 10.536 K.-M. Holding ApSK.-M. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. august 2022 til 31. desember 2023. Susanne Kirketerp-Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
6. maiUnderskudd på DKK 44.295 SK-M ApSSK-M ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Susanne Kirketerp-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2023Nytt navn: Agri Energetics ApSAgri Energi Invest ApSAgri Energi Invest ApS skifter navn til Agri Energetics ApS. Susanne Kirketerp-Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
15. mai 2023Underskudd på DKK 202.142 SK-M ApSSK-M ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Susanne Kirketerp-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2022StiftelseAgri Energi P/SAgri Energi P/S stiftes i bransjen produktion af elektricitet. Susanne Kirketerp-Møller er styreleder.Se mere
30. august 2022StiftelseAgri Energi Invest ApSAgri Energi Invest ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Susanne Kirketerp-Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
26. august 2022StiftelseK.-M. Holding ApSK.-M. Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Susanne Kirketerp-Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 75.462 SK-M ApSSK-M ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Susanne Kirketerp-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 84.740 SK-M ApSSK-M ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Susanne Kirketerp-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2020Underskudd på DKK 35.707 SK-M ApSSK-M ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Susanne Kirketerp-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2020Ny bransje: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frøSandholt Gods K/STidligere bransje: Køb og salg af egen fast ejendom. Susanne Kirketerp-Møller eier 5% av virksomheten.Se mere
1. januar 2020StiftelseSandholt Gods K/SSandholt Gods K/S stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Susanne Kirketerp-Møller eier 5% av virksomheten.Se mere
11. juni 2019Underskudd på DKK 161.602 SK-M ApSSK-M ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Susanne Kirketerp-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2018Overskudd på DKK 15.053 SK-M ApSSK-M ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Susanne Kirketerp-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2017Underskudd på DKK 38.149 SK-M ApSSK-M ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Susanne Kirketerp-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2016Underskudd på DKK 31.680 SK-M ApSSK-M ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Susanne Kirketerp-Møller er medlem af ledelsen.Se mere