16. april 2020Susanne Kjær forlater ledelsenSUSANNE KJÆR ApSSusanne Kjær forlater ledelsen for SUSANNE KJÆR ApS etter en periode på 16 år.Se mere
16. april 2020Endring i eierkretsenSUSANNE KJÆR ApSSusanne Kjær er ikke lenger registrert som reell eier av SUSANNE KJÆR ApS.Se mere
19. september 2019Underskudd på DKK 617.570 SUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2018Underskudd på DKK 135.291 SUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2017Underskudd på DKK 167.240 SUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2016Underskudd på DKK 119.539 SUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2015Overskudd på DKK 448 SUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
13. august 2015AdresseendringSUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS flytter fra Holte til Gilleleje. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2014Underskudd på DKK 105.989 SUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2013Overskudd på DKK 15.974 SUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2012Overskudd på DKK 31.536 SUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortSUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortSUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortSUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortSUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2007Regnskap for 2007 offentligjortSUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2006Regnskap for 2006 offentligjortSUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortSUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2005AdresseendringSUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS flytter fra Gentofte til Holte. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortSUSANNE KJÆR ApSSUSANNE KJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Susanne Kjær er medlem af ledelsen.Se mere