8. september 2014Jim Ernst Rise blir med i styretA/S PEDER NIELSEN BESLAGFABRIKJim Ernst Rise erstatter Susanne Laursen i styret for A/S PEDER NIELSEN BESLAGFABRIK etter en periode på 2 år.Se mere
15. april 2014Underskudd på DKK 21 mio.A/S PEDER NIELSEN BESLAGFABRIKA/S PEDER NIELSEN BESLAGFABRIK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Susanne Laursen er medlem av styret.Se mere
17. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortA/S PEDER NIELSEN BESLAGFABRIKA/S PEDER NIELSEN BESLAGFABRIK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Susanne Laursen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2013Carsten Jensen forlater ledelsenA/S PEDER NIELSEN BESLAGFABRIKCarsten Jensen forlater ledelsen for A/S PEDER NIELSEN BESLAGFABRIK etter en periode på 6 år. Susanne Laursen er medlem av styret.Se mere
24. september 2012Erik Ahlgreen Skov forlater ledelsenA/S PEDER NIELSEN BESLAGFABRIKErik Ahlgreen Skov forlater ledelsen for A/S PEDER NIELSEN BESLAGFABRIK etter en periode på 1 år. Susanne Laursen er medlem av styret.Se mere
29. august 2012Susanne Laursen blir med i styretA/S PEDER NIELSEN BESLAGFABRIKSusanne Laursen blir med i styret for A/S PEDER NIELSEN BESLAGFABRIK.Se mere