31. mai 2008Kasper Marc Rose-Nielsen blir med i ledelsenL.A.S.A. INVEST ApSKasper Marc Rose-Nielsen erstatter Susanne Rose Møller i ledelsen for L.A.S.A. INVEST ApS etter en periode på 23 år.Se mere
31. mai 2008Kasper Marc Rose-Nielsen blir med i ledelsenKARA ADMINISTRATION ApSKasper Marc Rose-Nielsen erstatter Susanne Rose Møller i ledelsen for KARA ADMINISTRATION ApS etter en periode på 27 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Bogføring og revision: skatterådgivningKARA ADMINISTRATION ApSTidligere bransje: Revisions- og bogføringsvirksomhed. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortL.A.S.A. INVEST ApSL.A.S.A. INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortKARA ADMINISTRATION ApSKARA ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2006Regnskap for 2005 offentligjortL.A.S.A. INVEST ApSL.A.S.A. INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2006Regnskap for 2005 offentligjortKARA ADMINISTRATION ApSKARA ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortKARA ADMINISTRATION ApSKARA ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortL.A.S.A. INVEST ApSL.A.S.A. INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2004Regnskap for 2003 offentligjortL.A.S.A. INVEST ApSL.A.S.A. INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2004Regnskap for 2003 offentligjortKARA ADMINISTRATION ApSKARA ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortKARA ADMINISTRATION ApSKARA ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortL.A.S.A. INVEST ApSL.A.S.A. INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortKARA ADMINISTRATION ApSKARA ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortL.A.S.A. INVEST ApSL.A.S.A. INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2001Regnskap for 2000 offentligjortL.A.S.A. INVEST ApSL.A.S.A. INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2001Regnskap for 2000 offentligjortKARA ADMINISTRATION ApSKARA ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortL.A.S.A. INVEST ApSL.A.S.A. INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortKARA ADMINISTRATION ApSKARA ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortL.A.S.A. INVEST ApSL.A.S.A. INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Susanne Rose Møller er medlem af ledelsen.Se mere