22. augustSusanne Skytt slutter som adm. direktørTinynest ApSSusanne Skytt slutter som adm. direktør i Tinynest ApS.Se mere
22. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGTinynest ApSTidligere status: Normal. Susanne Skytt eier 100% av virksomheten.Se mere
2. mars 2023StiftelseTinynest ApSTinynest ApS stiftes i bransjen andre personlige serviceydelser i.a.n. Susanne Skytt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. oktober 2009Susanne Skytt forlater styretPB STÅL A/SSusanne Skytt forlater styret for PB STÅL A/S etter en periode på 5 år.Se mere
26. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortPB STÅL A/SPB STÅL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Susanne Skytt er medlem av styret.Se mere
9. mai 2008AdresseendringPB STÅL A/SPB STÅL A/S flytter fra Skanderborg til Hørning. Susanne Skytt er medlem av styret.Se mere
24. september 2007Regnskap for 2007 offentligjortPB STÅL A/SPB STÅL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Susanne Skytt er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortPB STÅL A/SPB STÅL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Susanne Skytt er medlem av styret.Se mere
17. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortPB STÅL A/SPB STÅL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Susanne Skytt er medlem av styret.Se mere
27. juli 2004Susanne Skytt blir med i styretPB STÅL A/SSusanne Skytt blir med i styret for PB STÅL A/S.Se mere