EDC MÆGLERNE AROS, GALTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Susanne Skøt Iversen eier 25,6% av virksomheten.
EDC MÆGLERNE AROS, GALTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Susanne Skøt Iversen eier 25,6% av virksomheten.
EDC MÆGLERNE AROS, GALTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Susanne Skøt Iversen eier 25,6% av virksomheten.
EDC MÆGLERNE AROS, GALTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Susanne Skøt Iversen eier 25,6% av virksomheten.
EDC MÆGLERNE AROS, GALTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Susanne Skøt Iversen eier 25,6% av virksomheten.
EDC MÆGLERNE AROS, GALTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Susanne Skøt Iversen eier 25,6% av virksomheten.
EDC MÆGLERNE AROS, GALTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Susanne Skøt Iversen eier 25,6% av virksomheten.