25. februar 2004Svein Johan Østereng forlater styretONESHOP DANMARK A/SSvein Johan Østereng forlater styret for ONESHOP DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
30. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortONESHOP DANMARK A/SONESHOP DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Svein Johan Østereng er styreleder.Se mere
17. mars 2003Eigil Magne Hansen forlater styretONESHOP DANMARK A/SEigil Magne Hansen forlater styret for ONESHOP DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Svein Johan Østereng er fortsatt styreleder.Se mere
17. februar 2003Henning Hatteland blir med i styretONESHOP DANMARK A/SHenning Hatteland blir med i styret for ONESHOP DANMARK A/S. Svein Johan Østereng er fortsatt styreleder.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Detailhandel med computere og standardsoftwareONESHOP DANMARK A/STidligere bransje: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware. Svein Johan Østereng er styreleder.Se mere
14. november 2002AdresseendringONESHOP DANMARK A/SONESHOP DANMARK A/S flytter fra Hasselager til Brabrand. Svein Johan Østereng er styreleder.Se mere
14. november 2002Nytt navn: ONESHOP DANMARK A/SONESHOP A/SONESHOP A/S skifter navn til ONESHOP DANMARK A/S. Svein Johan Østereng er styreleder.Se mere
5. november 2002Nytt navn: ONESHOP A/SSHOP-IT DANMARK A/SSHOP-IT DANMARK A/S skifter navn til ONESHOP A/S. Svein Johan Østereng er styreleder.Se mere
10. september 2002AdresseendringSHOP-IT DANMARK A/SSHOP-IT DANMARK A/S flytter fra Risskov til Hasselager. Svein Johan Østereng er styreleder.Se mere
10. september 2002Nytt navn: SHOP-IT DANMARK A/SPS WEB A/SPS WEB A/S skifter navn til SHOP-IT DANMARK A/S. Svein Johan Østereng er styreleder.Se mere
5. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortPS WEB A/SPS WEB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 31. desember 2001. Svein Johan Østereng er styreleder.Se mere
6. mai 2002Hans Ernst Hoffmann blir med i ledelsenPS WEB A/SHans Ernst Hoffmann erstatter Frederik Andre Østereng i ledelsen for PS WEB A/S etter en periode på 1 år. Svein Johan Østereng er styreleder.Se mere
6. mai 2002AdresseendringPS WEB A/SPS WEB A/S flytter fra Hellerup til Risskov. Svein Johan Østereng er styreleder.Se mere
11. mars 2002AdresseendringPS WEB A/SPS WEB A/S flytter fra København Ø til Hellerup. Svein Johan Østereng er styreleder.Se mere
1. juni 2001Ny bransje: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftwarePS WEB A/STidligere bransje: Uoplyst. Svein Johan Østereng er styreleder.Se mere
15. mars 2001Svein Johan Østereng blir med i styretPS WEB A/SSvein Johan Østereng blir med i styret for PS WEB A/S.Se mere
15. mars 2001Frederik Andre Østereng blir med i ledelsenPS WEB A/SFrederik Andre Østereng erstatter Steen Schierbeck i ledelsen for PS WEB A/S etter en periode på 6 måneder. Svein Johan Østereng er styreleder.Se mere
15. mars 2001AdresseendringPS WEB A/SPS WEB A/S flytter fra København K til København Ø. Svein Johan Østereng er styreleder.Se mere
15. mars 2001Nytt navn: PS WEB A/SSCSK 3343 A/SSCSK 3343 A/S skifter navn til PS WEB A/S. Svein Johan Østereng er styreleder.Se mere
30. juni 1999Svein Johan Østereng forlater styretHATTELCO A/SSvein Johan Østereng forlater styret for HATTELCO A/S etter en periode på 2 år.Se mere