5. februar 1999Sven Arild Andersen forlater styretLUBE A/SSven Arild Andersen forlater styret for LUBE A/S etter en periode på 13 år.Se mere
29. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortLUBE A/SLUBE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Sven Arild Andersen er medlem av styret.Se mere
5. november 1997Regnskap for 1996 offentligjortLUBE A/SLUBE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Sven Arild Andersen er medlem av styret.Se mere
1. mai 1997Britta Lindstrøm Trabolt blir med i ledelsenLUBE A/SBritta Lindstrøm Trabolt erstatter Uffe Lunding Berg i ledelsen for LUBE A/S etter en periode på 11 år. Sven Arild Andersen er medlem av styret.Se mere
12. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortLUBE A/SLUBE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 31. desember 1995. Sven Arild Andersen er medlem av styret.Se mere
25. januar 1996Christian Riibe blir med i styretLUBE A/SChristian Riibe erstatter Hans Peter Reiss i styret for LUBE A/S etter en periode på 10 år. Sven Arild Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. juni 1995Flere forlater styretLUBE A/S2 medlemmer forlater styret for LUBE A/S. Sven Arild Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. januar 1995Flere forlater styretLUBE A/S3 medlemmer forlater styret for LUBE A/S. Sven Arild Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. oktober 1994Peter Nobel forlater styretLUBE A/SPeter Nobel forlater styret for LUBE A/S etter en periode på 7 måneder. Sven Arild Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mars 1994Peter Nobel blir med i styretLUBE A/SPeter Nobel blir med i styret for LUBE A/S. Sven Arild Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. september 1992Hans Morten Kjærsgaard forlater styretLUBE A/SHans Morten Kjærsgaard forlater styret for LUBE A/S etter en periode på 6 år. Sven Arild Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. november 1990Bent Dencker Wisborg forlater styretLUBE A/SBent Dencker Wisborg forlater styret for LUBE A/S etter en periode på 4 år. Sven Arild Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. april 1987Nytt navn: LUBE A/SA/S PSE NR. 1894A/S PSE NR. 1894 skifter navn til LUBE A/S. Sven Arild Andersen er medlem av styret.Se mere
10. mai 1986StiftelseA/S PSE NR. 1894A/S PSE NR. 1894 stiftes i bransjen engroshandel med helsekostprodukter. Sven Arild Andersen er medlem av styret.Se mere