6. oktober 1998Lars Erik Eplov blir med i styretDANSK MENTALHYGIEJNE CENTER A/SLars Erik Eplov erstatter Sven Berg Madsen i styret for DANSK MENTALHYGIEJNE CENTER A/S etter en periode på 7 år.Se mere
2. oktober 1998Nytt navn: DANSK MENTALHYGIEJNE CENTER A/SDANSK METALHYGIEJNE CENTER A/SDANSK METALHYGIEJNE CENTER A/S skifter navn til DANSK MENTALHYGIEJNE CENTER A/S. Sven Berg Madsen er medlem av styret.Se mere
8. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortDANSK METALHYGIEJNE CENTER A/SDANSK METALHYGIEJNE CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Sven Berg Madsen er medlem av styret.Se mere
9. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortDANSK METALHYGIEJNE CENTER A/SDANSK METALHYGIEJNE CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Sven Berg Madsen er medlem av styret.Se mere
16. desember 1995Nytt navn: DANSK METALHYGIEJNE CENTER A/SDANSK METALHYGIEJNE CENTER ApSDANSK METALHYGIEJNE CENTER ApS skifter navn til DANSK METALHYGIEJNE CENTER A/S. Sven Berg Madsen er medlem av styret.Se mere
6. november 1992Nytt navn: DANSK METALHYGIEJNE CENTER ApSPBH NR. 21.900 ApSPBH NR. 21.900 ApS skifter navn til DANSK METALHYGIEJNE CENTER ApS. Sven Berg Madsen er medlem av styret.Se mere
5. november 1992Preben Bang Henriksen forlater ledelsenPBH NR. 21.900 ApSPreben Bang Henriksen forlater ledelsen for PBH NR. 21.900 ApS etter en periode på 9 måneder. Sven Berg Madsen er medlem av styret.Se mere
1. februar 1992StiftelsePBH NR. 21.900 ApSPBH NR. 21.900 ApS stiftes i bransjen andet sundhedsvæsen. Sven Berg Madsen er medlem av styret.Se mere