29. november 2019Sven Erik Gustaf Thornell forlater styretK.P. HOLDING A/SSven Erik Gustaf Thornell forlater styret for K.P. HOLDING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
21. mars 2019Overskudd på DKK 18 mio.K.P. HOLDING A/SK.P. HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Sven Erik Gustaf Thornell er medlem av styret.Se mere
22. mars 2018Overskudd på DKK 13 mio.K.P. HOLDING A/SK.P. HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Sven Erik Gustaf Thornell er medlem av styret.Se mere
20. mars 2017Overskudd på DKK 5,5 mio.K.P. HOLDING A/SK.P. HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Sven Erik Gustaf Thornell er medlem av styret.Se mere
17. mars 2016Underskudd på DKK 3,8 mio.K.P. HOLDING A/SK.P. HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Sven Erik Gustaf Thornell er medlem av styret.Se mere
26. januar 2016Sven Erik Gustaf Thornell blir med i styretK.P. HOLDING A/SSven Erik Gustaf Thornell erstatter Carl Marcus Jansson i styret for K.P. HOLDING A/S etter en periode på 2 år.Se mere