CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sven-Erik Vejlby er medlem av styret.
CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Jan Mogens Jefting forlater styret for CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab etter en periode på 3 år. Sven-Erik Vejlby er fortsatt styremedlem.
CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sven-Erik Vejlby er medlem av styret.
CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 15. januar 2021 til 31. desember 2021. Sven-Erik Vejlby er medlem av styret.
CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Peter Lund forlater styret for CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab etter en periode på 1 år. Sven-Erik Vejlby er fortsatt styremedlem.
CK HOLDING 2015, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CK HOLDING 2015, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Sven-Erik Vejlby er medlem av styret.