TRITON INSURANCE MANAGEMENT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Sven Evert Magnus Håkan Lindgren er medlem af ledelsen.
Timothy Roger Riddell erstatter Paul Raymond Corver som styreleder hos TRITON INSURANCE MANAGEMENT A/S etter en periode på 2 år. Sven Evert Magnus Håkan Lindgren er medlem af ledelsen.
NORDIC INSURANCE MANAGEMENT A/S offentliggjør regnskap for perioden 10. mars 2010 til 31. desember 2010. Sven Evert Magnus Håkan Lindgren er medlem af ledelsen.