31. desember 2009Sven Jacob Krister Boethius forlater styretA/S GUNNEBO NORDICSven Jacob Krister Boethius forlater styret for A/S GUNNEBO NORDIC etter en periode på 4 år.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortA/S GUNNEBO NORDICA/S GUNNEBO NORDIC offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Sven Jacob Krister Boethius er styreleder.Se mere
23. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortA/S GUNNEBO NORDICA/S GUNNEBO NORDIC offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Sven Jacob Krister Boethius er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyrA/S GUNNEBO NORDICTidligere bransje: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt. Sven Jacob Krister Boethius er styreleder.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortA/S GUNNEBO NORDICA/S GUNNEBO NORDIC offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Sven Jacob Krister Boethius er styreleder.Se mere
18. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortA/S GUNNEBO NORDICA/S GUNNEBO NORDIC offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Sven Jacob Krister Boethius er styreleder.Se mere
1. februar 2006Sven Jacob Krister Boethius blir med i styretA/S GUNNEBO NORDICSven Jacob Krister Boethius blir med i styret for A/S GUNNEBO NORDIC.Se mere
1. februar 2006Nytt navn: A/S GUNNEBO NORDICE.A. ROSENGRENS A/SE.A. ROSENGRENS A/S skifter navn til A/S GUNNEBO NORDIC. Sven Jacob Krister Boethius er styreleder.Se mere