25. august 2023Sven Martin Christopher Alm slutter som adm. direktørNCH SOUTH ApSSven Martin Christopher Alm slutter som adm. direktør i NCH SOUTH ApS.Se mere
18. juli 2023Underskudd på DKK 17 mio.NCH SOUTH ApSNCH SOUTH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sven Martin Christopher Alm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. juli 2022Underskudd på DKK 17 mio.NCH SOUTH ApSNCH SOUTH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Sven Martin Christopher Alm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mars 2022Erstatning i styretNCH SOUTH ApS5 endringer i styret for NCH SOUTH ApS. Sven Martin Christopher Alm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mars 2022Ny selskapsform AnpartsselskabNCH SOUTH ApSNCH SOUTH A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til NCH SOUTH ApS. Sven Martin Christopher Alm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. mars 2022Mats Henrik Joakim Berghult blir med i styretNCH SOUTH A/SMats Henrik Joakim Berghult erstatter Trond Bastiansen i styret for NCH SOUTH A/S etter en periode på 7 år. Sven Martin Christopher Alm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. juli 2021Underskudd på DKK 30 mio.NCH SOUTH A/SNCH SOUTH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Sven Martin Christopher Alm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. juli 2021Sven Martin Christopher Alm slutter som adm. direktørGENERATOR HOSTEL COPENHAGEN A/SSven Martin Christopher Alm slutter som adm. direktør i GENERATOR HOSTEL COPENHAGEN A/S.Se mere
9. juli 2021Sven Martin Christopher Alm forlater styretGENERATOR HOSTEL COPENHAGEN A/SSven Martin Christopher Alm forlater styret for GENERATOR HOSTEL COPENHAGEN A/S etter en periode på 4 år.Se mere
1. juni 2021Sven Martin Christopher Alm blir adm. direktørNCH SOUTH A/SSven Martin Christopher Alm erstatter Peter Høgh Pedersen som adm. direktør i NCH SOUTH A/S.Se mere
13. august 2020Overskudd på DKK 7,6 mio.GENERATOR HOSTEL COPENHAGEN A/SGENERATOR HOSTEL COPENHAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Sven Martin Christopher Alm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. august 2019Pauline Eva Helena Larsson blir med i ledelsenBlue Flamingo ApSPauline Eva Helena Larsson erstatter Sven Martin Christopher Alm i ledelsen for Blue Flamingo ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
1. august 2019Sven Martin Christopher Alm forlater styretUrban Camper Copenhagen ApSSven Martin Christopher Alm forlater styret for Urban Camper Copenhagen ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
24. mai 2019AdresseendringUrban Camper Copenhagen ApSUrban Camper Copenhagen ApS flytter fra København K til København NV. Sven Martin Christopher Alm er medlem av styret.Se mere
14. mai 2019Sven Martin Christopher Alm blir med i styretUrban Camper Copenhagen ApSSven Martin Christopher Alm blir med i styret for Urban Camper Copenhagen ApS.Se mere
14. mai 2019Nye navn i ledelsenUrban Camper Copenhagen ApS2 nye personer i ledelsen for Urban Camper Copenhagen ApS. Sven Martin Christopher Alm er medlem av styret.Se mere
14. mai 2019Ny bransje: HotellerUrban Camper Copenhagen ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Sven Martin Christopher Alm er medlem av styret.Se mere
14. mai 2019Nytt navn: Urban Camper Copenhagen ApSApS STM nr. 6301ApS STM nr. 6301 skifter navn til Urban Camper Copenhagen ApS. Sven Martin Christopher Alm er medlem av styret.Se mere
13. mai 2019Endring i eierkretsenBlue Flamingo ApSSven Martin Christopher Alm er ikke lenger registrert som reell eier av Blue Flamingo ApS.Se mere
12. mai 2019StiftelseBlue Flamingo ApSBlue Flamingo ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Sven Martin Christopher Alm er medlem af ledelsen.Se mere