28. november 2001Svend Aage Jensen forlater styretCADI HOLDING ApSSvend Aage Jensen forlater styret for CADI HOLDING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
8. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortCADI HOLDING A/SCADI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Svend Aage Jensen er medlem av styret.Se mere
19. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortCADI HOLDING A/SCADI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Svend Aage Jensen er medlem av styret.Se mere
14. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortCADI HOLDING A/SCADI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Svend Aage Jensen er medlem av styret.Se mere
1. juli 1998Endring i eierkretsenCADI HOLDING A/SGert Jensen registrert som reell eier av CADI HOLDING A/S. Svend Aage Jensen er medlem av styret.Se mere
6. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortCADI HOLDING A/SCADI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Svend Aage Jensen er medlem av styret.Se mere
19. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortCADI HOLDING A/SCADI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 10. september 1996 til 31. desember 1996. Svend Aage Jensen er medlem av styret.Se mere
10. september 1996StiftelseCADI HOLDING A/SCADI HOLDING A/S stiftes i bransjen uoplyst. Svend Aage Jensen er medlem av styret.Se mere